PAVEL DUŠÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
47001, 26868571, Česká Lípa, Česká Lípa, Českých bratří, 3120 |
|
PAVEL DUŠÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
47001, 26868571, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Českých bratří, 3120, Českých bratří 3120, 47001 Česká Lípa |
|
JINDŘICH KREPS
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
26.07.2013 |
Adresa: |
47113, 13059220, Nový Oldřichov, Mistrovice, 51 |
|
JINDŘICH KREPS
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
26.07.2013 |
Adresa: |
47113, 13059220, Česká Lípa, Nový Oldřichov, Mistrovice, 51, Mistrovice 51, 47113 Nový Oldřichov |
|
Jindřich Kreps
|
Neaktivní
od 26.07.2013
|
jednatel |
22.07.2009 |
Adresa: |
47113, 13060902, Nový Oldřichov, 84 E |
|
Jindřich Kreps
|
Neaktivní
od 26.07.2013
|
jednatel |
22.07.2009 |
Adresa: |
47113, 13060902, Česká Lípa, Nový Oldřichov, Nový Oldřichov, 84, č.p. 84, 47113 Nový Oldřichov |
|
Pavel Dušánek
|
Neaktivní
od 22.07.2009
|
Jednatel |
16.02.2009 |
Adresa: |
47001, 26868571, Česká Lípa, Českých Bratří, 3120 |
|
PAVEL DUŠÁNEK
|
Neaktivní
od 22.07.2009
|
Jednatel |
16.02.2009 |
Adresa: |
47001, 26868571, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Českých bratří, 3120, Českých bratří 3120, 47001 Česká Lípa |
|
Pavel Dušánek
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
Jednatel |
26.09.2007 |
Adresa: |
47001, 23477971, Česká Lípa, Okružní, 2027 |
|
Pavel Dušánek
|
Neaktivní
od 16.02.2009
|
Jednatel |
26.09.2007 |
Adresa: |
47001, 23477971, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Okružní, 2027, Okružní 2027, 47001 Česká Lípa |
|
Pavel Dušánek
|
Neaktivní
od 26.09.2007
|
Jednatel |
19.03.2007 |
Adresa: |
27745, 26736659, Úžice, Kopeč, 34 |
|
Pavel Dušánek
|
Neaktivní
od 26.09.2007
|
Jednatel |
19.03.2007 |
Adresa: |
27745, 26736659, Mělník, Úžice, Kopeč, 34, Kopeč 34, 27745 Úžice |
|
Zdeněk Lindr
|
Neaktivní
od 05.09.2007
|
Jednatel |
25.05.2004 |
Adresa: |
23487151, Česká Lípa, K pastvinám, 2968 |
|
ZDENĚK LINDR
|
Neaktivní
od 05.09.2007
|
Jednatel |
25.05.2004 |
Adresa: |
47001, 23487151, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, K Pastvinám, 2968, K Pastvinám 2968, 47001 Česká Lípa |
|
Jiří Beran
|
Neaktivní
od 25.05.2004
|
Jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
16900, 22167161, Praha 6, Patočkova, čp. 69 |
|
Jiří Beran
|
Neaktivní
od 25.05.2004
|
Jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
16900, 22167161, Praha, Břevnov, Patočkova, 1639, 69, Patočkova 1639/69, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Alena Čermáková
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
Jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
47001, 23487241, Česká Lípa, Česká Lípa, Březová, 2980 |
|
Alena Čermáková
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
Jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
47001, 23487241, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Březová, 2980, Březová 2980, 47001 Česká Lípa |
|