LUDMILA BAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
člen představenstva |
19.11.2015 |
Adresa: |
46312, 23736429, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 305 |
|
LUDMILA BAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
člen představenstva |
19.11.2015 |
Adresa: |
46312, 23736429, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 305, Mařanova 305, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
Luboš Nigrin
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
předseda představenstva |
05.02.2007 |
Adresa: |
46801, 12167363, Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí, 482/14 |
|
Luboš Nigrin
|
Neaktivní
od 22.09.2009
|
předseda představenstva |
05.02.2007 |
Adresa: |
46601, 12167363, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí, 482, 14, Mírové náměstí 482/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Miloš Strnad
|
Neaktivní
od 05.02.2007
|
předseda představenstva |
17.10.2006 |
Adresa: |
46601, 12170666, Jablonec nad Nisou, Sadová, 8 |
|
Radek Bažant
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
místopředseda představenstva |
17.10.2006 |
Adresa: |
46801, 19832281, Jablonec nad Nisou, Rychnovská, 408 |
|
Miloš Strnad
|
Neaktivní
od 05.02.2007
|
předseda představenstva |
17.10.2006 |
Adresa: |
46601, 12170666, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Sadová, 945, 8, Sadová 945/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Radek Bažant
|
Neaktivní
od 03.07.2007
|
místopředseda představenstva |
17.10.2006 |
Adresa: |
46801, 19832281, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Kokonín, Rychnovská, 408, Rychnovská 408, Kokonín, 46801 Jablonec nad Nisou |
|
Ludmila Baňasová
|
Neaktivní
od 19.11.2015
|
člen představenstva |
11.10.2005 |
Adresa: |
46312, Liberec 23, Mařanova, č.p.305 |
|
LUDMILA BAŇASOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2015
|
člen představenstva |
11.10.2005 |
Adresa: |
46312, 23736429, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 305, Mařanova 305, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
JUDr. Karel Brückler
|
Neaktivní
od 11.10.2005
|
Člen představenstva |
23.04.2002 |
Adresa: |
21914273, Praha 4, Ohradní, 1360 |
|
JUDr. Rudolf Dlouhý
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
Předseda představenstva |
23.04.2002 |
Adresa: |
12192767, Jablonec nad Nisou, Vysoká, 31/4240 |
|
Miloš Strnad
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
Místopředseda představenstva |
23.04.2002 |
Adresa: |
12170666, Jablonec nad Nisou, Sadová, 8 |
|
JUDr. Karel Brückler
|
Neaktivní
od 11.10.2005
|
Člen představenstva |
23.04.2002 |
Adresa: |
14000, 21914273, Praha, Michle, Ohradní, 1360, 47, Ohradní 1360/47, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Rudolf Dlouhý
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
Předseda představenstva |
23.04.2002 |
Adresa: |
46602, 12192767, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Vysoká, 4240, 31, Vysoká 4240/31, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Miloš Strnad
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
Místopředseda představenstva |
23.04.2002 |
Adresa: |
46601, 12170666, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Sadová, 945, 8, Sadová 945/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
|