MICHAL RAZÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.05.2020 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116 |
|
TEREZIE HODANOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.05.2020 |
Adresa: |
33008, 9065865, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, Stará cesta, 288 |
|
ZBYNĚK LIBICH
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.05.2020 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116 |
|
MICHAL RAZÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.05.2020 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116, Masarykova 1658/116, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
TEREZIE HODANOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.05.2020 |
Adresa: |
33008, 9065865, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, Stará cesta, 288, Stará cesta 288, Senec, 33008 Zruč-Senec |
|
ZBYNĚK LIBICH
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.05.2020 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116, Masarykova 1658/116, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
VLADIMÍR SUCHÝ
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
Předseda výboru |
30.06.2017 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15 |
|
MICHAL RAZÁK
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
Místopředseda výboru |
30.06.2017 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116 |
|
ZUZANA NEČASOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
Člen výboru |
30.06.2017 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15 |
|
VLADIMÍR SUCHÝ
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
Předseda výboru |
30.06.2017 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15, Dukelských hrdinů 531/15, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
MICHAL RAZÁK
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
Místopředseda výboru |
30.06.2017 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116, Masarykova 1658/116, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
ZUZANA NEČASOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2020
|
Člen výboru |
30.06.2017 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15, Dukelských hrdinů 531/15, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
JITKA RAICHLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
Místopředseda výboru |
21.06.2017 |
Adresa: |
40010, 17866511, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, 17. listopadu, 605, 4 |
|
JITKA RAICHLOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
Místopředseda výboru |
21.06.2017 |
Adresa: |
40010, 17866511, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, 17. listopadu, 605, 4, 17. listopadu 605/4, Bukov, 40010 Ústí nad Labem |
|
JITKA RAICHLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
Místopředseda výboru |
07.11.2014 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116 |
|
VLADIMÍR SUCHÝ
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
Předseda výboru |
07.11.2014 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15 |
|
PAVEL JEDINÁK
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
Člen výboru |
07.11.2014 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116 |
|
Jitka Raichlová
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
Místopředseda výboru |
07.11.2014 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116, Masarykova 1658/116, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
PAVEL JEDINÁK
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
Člen výboru |
07.11.2014 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116, Masarykova 1658/116, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
VLADIMÍR SUCHÝ
|
Neaktivní
od 30.06.2017
|
Předseda výboru |
07.11.2014 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15, Dukelských hrdinů 531/15, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
PETR JANICH
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
Člen výboru |
02.08.2013 |
Adresa: |
40332, 40950263, Povrly, Povrly, Na Palouku, 316, 14 |
|
PETR JANICH
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
Člen výboru |
02.08.2013 |
Adresa: |
40332, 40950263, Ústí nad Labem, Povrly, Povrly, Na Palouku, 316, 14, Na Palouku 316/14, 40332 Povrly |
|
Petr Janich
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
Člen výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
17831466, Ústí nad Labem, Masarykova, 1658/116 |
|
Vladimír Suchý
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
Předseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
17865778, Ústí nad Labem, Dukelských hrdinů, 531/15 |
|
Jitka Raichlová
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
Místopředseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
17831466, Ústí nad Labem, Masarykova, 1658/116 |
|
Petr Janich
|
Neaktivní
od 02.08.2013
|
Člen výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116, Masarykova 1658/116, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
VLADIMÍR SUCHÝ
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
Předseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
40001, 17865778, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Dukelských hrdinů, 531, 15, Dukelských hrdinů 531/15, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
Jitka Raichlová
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
Místopředseda výboru |
04.07.2008 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116, Masarykova 1658/116, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Hana Fabiánová
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
Předseda |
16.05.2002 |
Adresa: |
17831466, Ústí nad Labem, Masarykova, 116/1658 |
|
Jitka Raichlová
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
Člen |
16.05.2002 |
Adresa: |
17831466, Ústí nad Labem, Masarykova, 116/1658 |
|
Jaroslav Nečas
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
Člen |
16.05.2002 |
Adresa: |
17831466, Ústí nad Labem, Masarykova, 116/1658 |
|
Hana Fabiánová
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
Předseda |
16.05.2002 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116, Masarykova 1658/116, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Jitka Raichlová
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
Člen |
16.05.2002 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116, Masarykova 1658/116, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Jaroslav Nečas
|
Neaktivní
od 04.07.2008
|
Člen |
16.05.2002 |
Adresa: |
40001, 17831466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Masarykova, 1658, 116, Masarykova 1658/116, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|