PETER HELDÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2019 |
Adresa: |
53003, 7786841, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Ke Kamenci, 1093 |
|
LADISLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2019 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jilemnického, 2217 |
|
PETER HELDÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2019 |
Adresa: |
53003, 7786841, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Ke Kamenci, 1093, Ke Kamenci 1093, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
LADISLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2019 |
Adresa: |
53002, 7710844, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jilemnického, 2217, Jilemnického 2217, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JAN ČERVEŇ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
Jednatel |
26.11.2017 |
Adresa: |
46331, 77814339, Liberec, Mníšek, Fojtka, Pod Hájovnou, 201 |
|
JAN ČERVEŇ
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
Jednatel |
26.11.2017 |
Adresa: |
46331, 77814339, Liberec, Mníšek, Fojtka, Pod Hájovnou, 201, Pod Hájovnou 201, Fojtka, 46331 Mníšek |
|
JAN ČERVEŇ
|
Neaktivní
od 26.11.2017
|
Jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
46331, 14906155, Liberec, Mníšek, Mníšek, Slovákov, 201 |
|
JAN ČERVEŇ
|
Neaktivní
od 26.11.2017
|
Jednatel |
24.11.2017 |
Adresa: |
46331, 14906155, Liberec, Mníšek, Mníšek, Slovákov, 201, Slovákov 201, 46331 Mníšek |
|
JAN ČERVEŇ
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
Jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
46015, 23719745, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Jizerská, 288, 24 |
|
JAN ČERVEŇ
|
Neaktivní
od 24.11.2017
|
Jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
46015, 23719745, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Jizerská, 288, 24, Jizerská 288/24, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. Vladimír Novák
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
jednatel |
27.08.2009 |
Adresa: |
46822, 26207176, Koberovy, Besedice, 54 |
|
Ing. Vladimír Novák
|
Neaktivní
od 12.04.2019
|
jednatel |
27.08.2009 |
Adresa: |
46822, 26207176, Jablonec nad Nisou, Koberovy, Besedice, 54, Besedice 54, 46822 Koberovy |
|
Jan Červeň
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Jednatel |
24.03.2003 |
Adresa: |
46001, Liberec XV., Jizerská, 288/24 |
|
JAN ČERVEŇ
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
Jednatel |
24.03.2003 |
Adresa: |
46015, 23719745, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Jizerská, 288, 24, Jizerská 288/24, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Jan Červeň
|
Neaktivní
od 24.03.2003
|
Jednatel |
22.05.2002 |
Adresa: |
46334, 14896435, Hrádek nad Nisou, Donín, čp. 305 |
|
Jan Červeň
|
Neaktivní
od 24.03.2003
|
Jednatel |
22.05.2002 |
Adresa: |
46334, 14896435, Liberec, Hrádek nad Nisou, Donín, Rynoltická, 305, Rynoltická 305, Donín, 46334 Hrádek nad Nisou |
|