JAROSLAVA VYSKOČILOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.08.2021 |
Adresa: |
41501, 18506224, Teplice, Bžany, Bžany, 65 |
|
JAROSLAVA VYSKOČILOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.08.2021 |
Adresa: |
41501, 18506224, Teplice, Bžany, Bžany, 65, č.p. 65, 41501 Bžany |
|
RADEK VYSKOČIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
41501, 18506224, Teplice, Bžany, Bžany, 65 |
|
RADEK VYSKOČIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.05.2021 |
Adresa: |
41501, 18506224, Teplice, Bžany, Bžany, 65, č.p. 65, 41501 Bžany |
|
JIŘÍ OČKO
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Jednatel |
09.12.2019 |
Adresa: |
41712, 78710375, Teplice, Proboštov, Proboštov, Levandulová, 759 |
|
JIŘÍ OČKO
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
Jednatel |
09.12.2019 |
Adresa: |
41712, 78710375, Teplice, Proboštov, Proboštov, Levandulová, 759, Levandulová 759, 41712 Proboštov |
|
Eleonora Očková
|
Neaktivní
od 09.12.2019
|
Jednatel |
09.07.2002 |
Adresa: |
41501, 20241771, Teplice, Unčínská, 1550/10 |
|
Eleonora Očková
|
Neaktivní
od 09.12.2019
|
Jednatel |
09.07.2002 |
Adresa: |
41501, 20241771, Teplice, Teplice, Trnovany, Unčínská, 1550, 10, Unčínská 1550/10, Trnovany, 41501 Teplice |
|