JAROSLAV PLEVÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197 |
|
VLASTIMIL ŠVEJDA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197 |
|
FRANTIŠEK ŠULC
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197 |
|
VLASTIMIL ŠVEJDA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
FRANTIŠEK ŠULC
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
JAROSLAV PLEVÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.06.2022 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
JAROSLAV PLEVÁK
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
Předseda výboru |
26.09.2015 |
Adresa: |
46346, 14926971, Příšovice, Příšovice, 197 |
|
VLASTIMIL ŠVEJDA
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
Místopředseda výboru |
26.09.2015 |
Adresa: |
46346, 14926971, Příšovice, Příšovice, 197 |
|
FRANTIŠEK ŠULC
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
Člen výboru |
26.09.2015 |
Adresa: |
46346, 14926971, Příšovice, Příšovice, 197 |
|
JAROSLAV PLEVÁK
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
Předseda výboru |
26.09.2015 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
VLASTIMIL ŠVEJDA
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
Místopředseda výboru |
26.09.2015 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
FRANTIŠEK ŠULC
|
Neaktivní
od 04.06.2022
|
Člen výboru |
26.09.2015 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
Jaroslav Plevák
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
předseda výboru |
03.08.2010 |
Adresa: |
46346, 14926971, Příšovice, 197 |
|
Jakub Polívka
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
místopředseda výboru |
03.08.2010 |
Adresa: |
46346, 14926971, Příšovice, 197 |
|
František Šulc
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
člen výboru |
03.08.2010 |
Adresa: |
46346, 14926971, Příšovice, 197 |
|
JAROSLAV PLEVÁK
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
předseda výboru |
03.08.2010 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
Jakub Polívka
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
místopředseda výboru |
03.08.2010 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
FRANTIŠEK ŠULC
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
člen výboru |
03.08.2010 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
Jaroslav Plevák
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
předseda |
25.05.2005 |
Adresa: |
46346, 14926971, Příšovice, 197 |
|
Josef Krištofovič
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
místopředseda |
25.05.2005 |
Adresa: |
46346, 14926971, Příšovice, 197 |
|
František Šulc
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
člen |
25.05.2005 |
Adresa: |
46346, 14926971, Příšovice, 197 |
|
JAROSLAV PLEVÁK
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
předseda |
25.05.2005 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
Josef Krištofovič
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
místopředseda |
25.05.2005 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|
FRANTIŠEK ŠULC
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
člen |
25.05.2005 |
Adresa: |
46346, 14926971, Liberec, Příšovice, Příšovice, 197, č.p. 197, 46346 Příšovice |
|