MARTIN FEJFAR
|
Aktivní
|
PŘEDSEDA SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ |
29.03.2024 |
Adresa: |
47101, 13095757, Česká Lípa, Zahrádky, Zahrádky, 157, č.p. 157, 47101 Zahrádky |
|
MARTIN FEJFAR
|
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
24.04.2019 |
Adresa: |
47101, 13095757, Česká Lípa, Zahrádky, Zahrádky, 157 |
|
MARTIN FEJFAR
|
Neaktivní
od 29.03.2024
|
Předseda společenství vlastníků |
24.04.2019 |
Adresa: |
47101, 13095757, Česká Lípa, Zahrádky, Zahrádky, 157, č.p. 157, 47101 Zahrádky |
|
MARTIN FEJFAR
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
předseda společenství vlastníků |
25.06.2016 |
Adresa: |
47101, 13095757, Zahrádky, Zahrádky, 157 |
|
MARTIN FEJFAR
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
předseda společenství vlastníků |
25.06.2016 |
Adresa: |
47101, 13095757, Česká Lípa, Zahrádky, Zahrádky, 157, č.p. 157, 47101 Zahrádky |
|
MARTIN FEJFAR
|
Neaktivní
od 25.06.2016
|
Předseda SVJ |
06.06.2014 |
Adresa: |
47101, 13095757, Zahrádky, Zahrádky, 157 |
|
MARTIN FEJFAR
|
Neaktivní
od 25.06.2016
|
Předseda SVJ |
06.06.2014 |
Adresa: |
47101, 13095757, Česká Lípa, Zahrádky, Zahrádky, 157, č.p. 157, 47101 Zahrádky |
|
Karel Kalus
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
pověřený vlastník |
31.01.2009 |
Adresa: |
47101, Zahrádky u České Lípy, čp. 157 |
|
Karel Kalus
|
Neaktivní
od 06.06.2014
|
pověřený vlastník |
31.01.2009 |
Adresa: |
čp. 157, Zahrádky u České Lípy, 47101, 47101 Zahrádky u České Lípy čp. 157, Česká republika |
|
Karel Kalus
|
Neaktivní
od 31.01.2009
|
pověřený vlastník |
15.03.2005 |
Adresa: |
47101, Zahrádky u České Lípy, čp. 157 |
|
Karel Kalus
|
Neaktivní
od 31.01.2009
|
pověřený vlastník |
15.03.2005 |
Adresa: |
čp. 157, Zahrádky u České Lípy, 47101, 47101 Zahrádky u České Lípy čp. 157, Česká republika |
|