TOMÁŠ HESTERINI
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.01.2023 |
Adresa: |
43511, 82207127, Most, Lom, Loučná, Tyršova stezka, 199 |
|
TOMÁŠ HESTERINI
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.01.2023 |
Adresa: |
43511, 82207127, Most, Lom, Loučná, Tyršova stezka, 199, Tyršova stezka 199, Loučná, 43511 Lom |
|
TOMÁŠ HESTERINI
|
Neaktivní
od 07.01.2023
|
Jednatel |
27.10.2018 |
Adresa: |
43601, 5164206, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 2109 |
|
TOMÁŠ HESTERINI
|
Neaktivní
od 07.01.2023
|
Jednatel |
27.10.2018 |
Adresa: |
43601, 5164206, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 2109, Valdštejnská 2109, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Tomáš Hesterini
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
Jednatel |
22.05.2004 |
Adresa: |
43601, 5151333, Litvínov, Rooseveltova, 296 |
|
Tomáš Hesterini
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
Jednatel |
22.05.2004 |
Adresa: |
43601, 5151333, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Rooseveltova, 296, Rooseveltova 296, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Petr Ullmann
|
Neaktivní
od 22.05.2004
|
Jednatel |
25.09.2002 |
Adresa: |
43601, 5154286, Litvínov, Podkrušnohorská, 782 |
|
Petr Ullmann
|
Neaktivní
od 22.05.2004
|
Jednatel |
25.09.2002 |
Adresa: |
43601, 5154286, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Podkrušnohorská, 782, Podkrušnohorská 782, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|