EVA TŮMOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství |
26.10.2022 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674 |
|
EVA TŮMOVÁ
|
Aktivní
|
předseda společenství |
26.10.2022 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674, Vítězslava Nezvala 4674, 43001 Chomutov |
|
EVA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2022
|
předseda společenství |
07.03.2017 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674 |
|
EVA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2022
|
předseda společenství |
07.03.2017 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674, Vítězslava Nezvala 4674, 43001 Chomutov |
|
EVA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
Pověřený vlastník |
17.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674 |
|
EVA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
Pověřený vlastník |
17.10.2016 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674, Vítězslava Nezvala 4674, 43001 Chomutov |
|
Eva Tůmová
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
Pověřený vlastník |
10.08.2012 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674 |
|
EVA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
Pověřený vlastník |
10.08.2012 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674, Vítězslava Nezvala 4674, 43001 Chomutov |
|
Eva Tůmová
|
Neaktivní
od 26.11.2008
|
Předseda |
27.04.2005 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674 |
|
Miroslav Petrik
|
Neaktivní
od 26.11.2008
|
Člen |
27.04.2005 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674 |
|
Václav Franěk
|
Neaktivní
od 26.11.2008
|
Člen |
27.04.2005 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674 |
|
EVA TŮMOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2008
|
Předseda |
27.04.2005 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674, Vítězslava Nezvala 4674, 43001 Chomutov |
|
Miroslav Petrik
|
Neaktivní
od 26.11.2008
|
Člen |
27.04.2005 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674, Vítězslava Nezvala 4674, 43001 Chomutov |
|
Václav Franěk
|
Neaktivní
od 26.11.2008
|
Člen |
27.04.2005 |
Adresa: |
43001, 23527340, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Vítězslava Nezvala, 4674, Vítězslava Nezvala 4674, 43001 Chomutov |
|