Ing. MIROSLAV FRONTZ
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.06.2021 |
Adresa: |
46001, 72716282, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, Bosenská, 639, 25a |
|
Ing. MIROSLAV FRONTZ
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.06.2021 |
Adresa: |
46001, 72716282, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, Bosenská, 639, 25a, Bosenská 639/25a, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
PAVEL CVEJN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.09.2015 |
Adresa: |
46015, 41469020, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Hubertova, 925, 13 |
|
PAVEL CVEJN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.09.2015 |
Adresa: |
46015, 41469020, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Hubertova, 925, 13, Hubertova 925/13, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
MIROSLAV FRONTZ
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
Jednatel |
18.03.2020 |
Adresa: |
46001, 72716282, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, Bosenská, 639, 25a |
|
MIROSLAV FRONTZ
|
Neaktivní
od 22.06.2021
|
Jednatel |
18.03.2020 |
Adresa: |
46001, 72716282, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, Bosenská, 639, 25a, Bosenská 639/25a, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|
ČENĚK ČERMÁK
|
Neaktivní
od 21.08.2020
|
jednatel |
09.03.2018 |
Adresa: |
46001, 23591137, Liberec, Kryštofovo Údolí, Kryštofovo Údolí, 28 |
|
ČENĚK ČERMÁK
|
Neaktivní
od 21.08.2020
|
jednatel |
09.03.2018 |
Adresa: |
46001, 23591137, Liberec, Kryštofovo Údolí, Kryštofovo Údolí, 28, č.p. 28, 46001 Kryštofovo Údolí |
|
Ing. PAVEL NEUMAN
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
46014, 41063325, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, U Trianglu, 1011 |
|
Ing. PAVEL NEUMAN
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
46014, 41063325, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, U Trianglu, 1011, U Trianglu 1011, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Albert Lidauer
|
Neaktivní
od 09.03.2018
|
jednatel |
07.09.2012 |
Adresa: |
1230, Vídeň, Schwarzwaldgasse, 40 |
|
Albert Lidauer
|
Neaktivní
od 09.03.2018
|
jednatel |
07.09.2012 |
Adresa: |
Vídeň, Schwarzwaldgasse, 1230, Schwarzwaldgasse 40, 1230 Vídeň, Rakousko |
|
Ervin Winkler
|
Neaktivní
od 14.07.2009
|
jednatel |
14.07.2009 |
Adresa: |
Weikersdorf, Puchbergerstraße 251, PSČ 2722 |
|
Günther Heiden
|
Neaktivní
od 11.08.2009
|
jednatel |
14.07.2009 |
Adresa: |
Graz, Haignitzhofweg 7, PSČ 8043 |
|
Erwin Winkler
|
Neaktivní
od 07.09.2012
|
jednatel |
14.07.2009 |
Adresa: |
Weikersdorf, Puchbergerstraße 251, PSČ 2722 |
|
Ing. Pavel Neuman
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
04.12.2002 |
Adresa: |
46014, Liberec 14, Purkyňova, 990/57 |
|
Bernd Stützer
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Jednatel |
04.12.2002 |
Adresa: |
Im Bühl 3, Gelsenkirchen, SRN, v ČR: Liberec, Ruprechtická 879 |
|
Ing. Pavel Neuman
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
04.12.2002 |
Adresa: |
46014, 23717203, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Purkyňova, 990, 57, Purkyňova 990/57, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Bernd Stützer
|
Neaktivní
od 01.09.2015
|
Jednatel |
04.12.2002 |
Adresa: |
46001, 23661534, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, 879, 6, Ruprechtická 879/6, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|