JOSEF VŠETEČKA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226 |
|
JOSEF ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
47001, 23485043, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Poříční, 2736 |
|
HANA KUCHAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227 |
|
HANA KARČOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227 |
|
JOSEF VŠETEČKA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226, Újezd 2226, 47001 Česká Lípa |
|
JOSEF ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
47001, 23485043, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Poříční, 2736, Poříční 2736, 47001 Česká Lípa |
|
HANA KUCHAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227, Újezd 2227, 47001 Česká Lípa |
|
HANA KARČOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227, Újezd 2227, 47001 Česká Lípa |
|
JOSEF VŠETEČKA
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
Předseda výboru |
27.02.2020 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226 |
|
JOSEF ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
Místopředseda výboru |
27.02.2020 |
Adresa: |
47001, 23485043, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Poříční, 2736 |
|
JOSEF VŠETEČKA
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
Předseda výboru |
27.02.2020 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226, Újezd 2226, 47001 Česká Lípa |
|
JOSEF ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
Místopředseda výboru |
27.02.2020 |
Adresa: |
47001, 23485043, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Poříční, 2736, Poříční 2736, 47001 Česká Lípa |
|
RUDOLF ARNSTEIN
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
Předseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226 |
|
JOSEF VŠETEČKA
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
Místopředseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226 |
|
HANA KUCHAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
Člen výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227 |
|
HANA KARČOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
Člen výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227 |
|
RUDOLF ARNSTEIN
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
Předseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226, Újezd 2226, 47001 Česká Lípa |
|
JOSEF VŠETEČKA
|
Neaktivní
od 27.02.2020
|
Místopředseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226, Újezd 2226, 47001 Česká Lípa |
|
HANA KUCHAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
Člen výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227, Újezd 2227, 47001 Česká Lípa |
|
HANA KARČOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
Člen výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227, Újezd 2227, 47001 Česká Lípa |
|
MIROSLAV KAPITÁN
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Předseda výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
47001, 23480637, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Střelnice, 2294 |
|
MIROSLAV KAPITÁN
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Předseda výboru |
03.02.2017 |
Adresa: |
47001, 23480637, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Střelnice, 2294, Střelnice 2294, 47001 Česká Lípa |
|
MIROSLAV KAPITÁN
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
Předseda výboru |
29.06.2015 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227 |
|
RUDOLF ARNSTEIN
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Místopředseda výboru |
29.06.2015 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226 |
|
JOSEF VŠETEČKA
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Člen výboru |
29.06.2015 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226 |
|
HANA KUCHAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Člen výboru |
29.06.2015 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227 |
|
MIROSLAV KAPITÁN
|
Neaktivní
od 03.02.2017
|
Předseda výboru |
29.06.2015 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227, Újezd 2227, 47001 Česká Lípa |
|
RUDOLF ARNSTEIN
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Místopředseda výboru |
29.06.2015 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226, Újezd 2226, 47001 Česká Lípa |
|
JOSEF VŠETEČKA
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Člen výboru |
29.06.2015 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226, Újezd 2226, 47001 Česká Lípa |
|
HANA KUCHAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
Člen výboru |
29.06.2015 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227, Újezd 2227, 47001 Česká Lípa |
|
MIROSLAV KAPITÁN
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
Předseda výboru |
03.11.2012 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227 |
|
RUDOLF ARNSTEIN
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
Místopředseda výboru |
03.11.2012 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226 |
|
JOSEF VŠETEČKA
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
Člen výboru |
03.11.2012 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226 |
|
HANA KUCHAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
Člen výboru |
03.11.2012 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227 |
|
MIROSLAV KAPITÁN
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
Předseda výboru |
03.11.2012 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227, Újezd 2227, 47001 Česká Lípa |
|
RUDOLF ARNSTEIN
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
Místopředseda výboru |
03.11.2012 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226, Újezd 2226, 47001 Česká Lípa |
|
JOSEF VŠETEČKA
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
Člen výboru |
03.11.2012 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226, Újezd 2226, 47001 Česká Lípa |
|
HANA KUCHAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2015
|
Člen výboru |
03.11.2012 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227, Újezd 2227, 47001 Česká Lípa |
|
Věra Křepinská
|
Neaktivní
od 14.01.2009
|
místopředseda výboru |
17.11.2007 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Újezd, 2227 |
|
Miroslav Kapitán
|
Neaktivní
od 14.01.2009
|
člen výboru |
17.11.2007 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Újezd, 2227 |
|
Jana Mynářová
|
Neaktivní
od 03.11.2012
|
člen výboru |
17.11.2007 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Újezd, 2226 |
|
MIROSLAV KAPITÁN
|
Neaktivní
od 14.01.2009
|
člen výboru |
17.11.2007 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227, Újezd 2227, 47001 Česká Lípa |
|
Věra Křepinská
|
Neaktivní
od 14.01.2009
|
místopředseda výboru |
17.11.2007 |
Adresa: |
47001, 23479973, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2227, Újezd 2227, 47001 Česká Lípa |
|
Jana Mynářová
|
Neaktivní
od 03.11.2012
|
člen výboru |
17.11.2007 |
Adresa: |
47001, 23479965, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2226, Újezd 2226, 47001 Česká Lípa |
|