STANISLAV KARAS
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.12.2021 |
Adresa: |
43985, 9188681, Louny, Petrohrad, Petrohrad, 107 |
|
STANISLAV KARAS
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.12.2021 |
Adresa: |
43985, 9188681, Louny, Petrohrad, Petrohrad, 107, č.p. 107, 43985 Petrohrad |
|
DAVID ODENTHAL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
08.11.2019 |
Adresa: |
43801, 9105247, Louny, Žatec, Bezděkov, 107 |
|
ZDENĚK PERGNER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.11.2019 |
Adresa: |
43801, 9219030, Louny, Měcholupy, Želeč, 16 |
|
DAVID ODENTHAL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
08.11.2019 |
Adresa: |
43801, 9105247, Louny, Žatec, Bezděkov, 107, Bezděkov 107, 43801 Žatec |
|
ZDENĚK PERGNER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.11.2019 |
Adresa: |
43801, 9219030, Louny, Měcholupy, Želeč, 16, Želeč 16, 43801 Měcholupy |
|
STANISLAV KARAS
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
Předseda výboru |
08.11.2019 |
Adresa: |
43801, 9261605, Louny, Žatec, Žatec, Hálkova, 443 |
|
STANISLAV KARAS
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
Předseda výboru |
08.11.2019 |
Adresa: |
43801, 9261605, Louny, Žatec, Žatec, Hálkova, 443, Hálkova 443, 43801 Žatec |
|
ELENA UHLÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
Místopředseda |
09.11.2018 |
Adresa: |
43801, 9263942, Louny, Žatec, Žatec, Komenského alej, 840 |
|
ELENA UHLÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
Místopředseda |
09.11.2018 |
Adresa: |
43801, 9263942, Louny, Žatec, Žatec, Komenského alej, 840, Komenského alej 840, 43801 Žatec |
|
STANISLAV KARAS
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
Předseda výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
43801, 9261605, Žatec, Žatec, Hálkova, 443 |
|
STANISLAV KARAS
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
Předseda výboru |
16.07.2015 |
Adresa: |
43801, 9261605, Louny, Žatec, Žatec, Hálkova, 443, Hálkova 443, 43801 Žatec |
|
DAVID ODENTHAL
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
Člen |
04.03.2015 |
Adresa: |
43801, 9105247, Louny, Žatec, Bezděkov, 107 |
|
DAVID ODENTHAL
|
Neaktivní
od 08.11.2019
|
Člen |
04.03.2015 |
Adresa: |
43801, 9105247, Louny, Žatec, Bezděkov, 107, Bezděkov 107, 43801 Žatec |
|
DAVID ODENTHAL
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
Člen |
30.04.2014 |
Adresa: |
43801, 9280847, Žatec, Žatec, Růžová, 2699 |
|
PETRA VONDRÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Předseda |
30.04.2014 |
Adresa: |
43801, 9261605, Žatec, Žatec, Hálkova, 443 |
|
STANISLAV KARAS
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Člen |
30.04.2014 |
Adresa: |
43801, 9261605, Žatec, Žatec, Hálkova, 443 |
|
ELENA UHLÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
Místopředseda |
30.04.2014 |
Adresa: |
43801, 9261605, Žatec, Žatec, Hálkova, 443 |
|
DAVID ODENTHAL
|
Neaktivní
od 04.03.2015
|
Člen |
30.04.2014 |
Adresa: |
43801, 9280847, Louny, Žatec, Žatec, Růžová, 2699, Růžová 2699, 43801 Žatec |
|
STANISLAV KARAS
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Člen |
30.04.2014 |
Adresa: |
43801, 9261605, Louny, Žatec, Žatec, Hálkova, 443, Hálkova 443, 43801 Žatec |
|
PETRA VONDRÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
Předseda |
30.04.2014 |
Adresa: |
43801, 9261605, Louny, Žatec, Žatec, Hálkova, 443, Hálkova 443, 43801 Žatec |
|
ELENA UHLÍŘOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2018
|
Místopředseda |
30.04.2014 |
Adresa: |
43801, 9261605, Louny, Žatec, Žatec, Hálkova, 443, Hálkova 443, 43801 Žatec |
|