PETR RAŠEV
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
43601, 5151929, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Jiráskova, 397 |
|
Petr Rašev
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2015 |
Adresa: |
43601, 5151929, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Jiráskova, 397, Jiráskova 397, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
PETR BAHENSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
43601, 5155061, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Vodní, 874 |
|
Petr Bahenský
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
43601, 5155061, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Vodní, 874, Vodní 874, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Alexandr Francírek
|
Neaktivní
od 02.10.2010
|
jednatel |
22.08.2008 |
Adresa: |
43543, 26268477, Horní Jiřetín, Pod Lesem, 222/25 |
|
Petr Rašev
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
22.08.2008 |
Adresa: |
43601, 5151929, Litvínov, Jiráskova, 397 |
|
ALEXANDR FRANCÍREK
|
Neaktivní
od 02.10.2010
|
jednatel |
22.08.2008 |
Adresa: |
43543, 26268477, Most, Horní Jiřetín, Horní Jiřetín, Pod Lesem, 222, 25, Pod Lesem 222/25, 43543 Horní Jiřetín |
|
Petr Rašev
|
Neaktivní
od 03.08.2015
|
jednatel |
22.08.2008 |
Adresa: |
43601, 5151929, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Jiráskova, 397, Jiráskova 397, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Petr Bahenský
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Jednatel |
10.11.2005 |
Adresa: |
43601, 5155061, Litvínov, Vodní, 874 |
|
Petr Bahenský
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Jednatel |
10.11.2005 |
Adresa: |
43601, 5155061, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Vodní, 874, Vodní 874, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Petr Bahenský
|
Neaktivní
od 10.11.2005
|
Jednatel |
29.01.2003 |
Adresa: |
43601, 5164125, Litvínov, Valdštejnská, 2101 |
|
Petr Bahenský
|
Neaktivní
od 10.11.2005
|
Jednatel |
29.01.2003 |
Adresa: |
43601, 5164125, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Valdštejnská, 2101, Valdštejnská 2101, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|