Ing. Petr Moravec
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
Jednatel |
08.01.2005 |
Adresa: |
28915, 1141589, Kounice, Kounice, 255 |
|
Ing. Jan Gaisler
|
Neaktivní
od 24.09.2009
|
Jednatel |
08.01.2005 |
Adresa: |
41501, 20238584, Teplice, Trnovanská, 1271/5 |
|
Ing. Petr Moravec
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
Jednatel |
08.01.2005 |
Adresa: |
28915, 1141589, Nymburk, Kounice, Kounice, 255, č.p. 255, 28915 Kounice |
|
Ing. JAN GAISLER
|
Neaktivní
od 24.09.2009
|
Jednatel |
08.01.2005 |
Adresa: |
41501, 20238584, Teplice, Teplice, Trnovany, Trnovanská, 1271, 5, Trnovanská 1271/5, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Ing. Jan Gaisler
|
Neaktivní
od 08.01.2005
|
Jednatel |
20.02.2003 |
Adresa: |
41501, 20238614, Teplice, Trnovanská, 1273/9 |
|
Cyril Hervé Carniel
|
Neaktivní
od 08.01.2005
|
Jednatel |
20.02.2003 |
Adresa: |
15000, 22108343, Praha 5, Zdíkovská, 86 |
|
ing. Jan Gaisler
|
Neaktivní
od 08.01.2005
|
Jednatel |
20.02.2003 |
Adresa: |
41501, 20238614, Teplice, Teplice, Trnovany, Trnovanská, 1273, 9, Trnovanská 1273/9, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Cyril Hervé Carniel
|
Neaktivní
od 08.01.2005
|
Jednatel |
20.02.2003 |
Adresa: |
15000, 22108343, Praha, Smíchov, Zdíkovská, 3040, 86, Zdíkovská 3040/86, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|