Jan Hejduk
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
Předseda |
11.12.2007 |
Adresa: |
17739462, Chlumec, Krušnohorská, 246 |
|
Jan Hejduk
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
Předseda |
11.12.2007 |
Adresa: |
40339, 17739462, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 246, Krušnohorská 246, 40339 Chlumec |
|
Karel Pokorný
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
Předseda |
02.04.2007 |
Adresa: |
17739462, Chlumec, Krušnohorská, 246 |
|
Jan Hejduk
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
Člen |
02.04.2007 |
Adresa: |
17739462, Chlumec, Krušnohorská, 246 |
|
Mgr. Marcela Vaverková
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
Místopředseda |
02.04.2007 |
Adresa: |
17739462, Chlumec, Krušnohorská, 246 |
|
Alena Rehwaldová
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
Člen |
02.04.2007 |
Adresa: |
17739471, Chlumec, Krušnohorská, 247 |
|
Jan Krejčí
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
Člen |
02.04.2007 |
Adresa: |
17739471, Chlumec, Krušnohorská, 247 |
|
Karel Pokorný
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
Předseda |
02.04.2007 |
Adresa: |
40339, 17739462, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 246, Krušnohorská 246, 40339 Chlumec |
|
Jan Hejduk
|
Neaktivní
od 11.12.2007
|
Člen |
02.04.2007 |
Adresa: |
40339, 17739462, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 246, Krušnohorská 246, 40339 Chlumec |
|
Mgr. Marcela Vaverková
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
Místopředseda |
02.04.2007 |
Adresa: |
40339, 17739462, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 246, Krušnohorská 246, 40339 Chlumec |
|
Alena Rehwaldová
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
Člen |
02.04.2007 |
Adresa: |
40339, 17739471, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 247, Krušnohorská 247, 40339 Chlumec |
|
Jan Krejčí
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
Člen |
02.04.2007 |
Adresa: |
40339, 17739471, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 247, Krušnohorská 247, 40339 Chlumec |
|
Martin Bílkovský
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
Pžředseda |
11.03.2003 |
Adresa: |
17739462, Chlumec, Krušnohorská, 246 |
|
Karel Pokorný
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
Místopředseda |
11.03.2003 |
Adresa: |
17739462, Chlumec, Krušnohorská, 246 |
|
Člen Jitka Hrubínová
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
|
11.03.2003 |
Adresa: |
17739462, Chlumec, Krušnohorská, 246 |
|
Zdeněk Šíma
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
Člen |
11.03.2003 |
Adresa: |
17739471, Chlumec, Krušnohorská, 247 |
|
Lenka Kadlečková
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
Člen |
11.03.2003 |
Adresa: |
17739471, Chlumec, Krušnohorská, 247 |
|
Martin Bílkovský
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
Pžředseda |
11.03.2003 |
Adresa: |
40339, 17739462, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 246, Krušnohorská 246, 40339 Chlumec |
|
Karel Pokorný
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
Místopředseda |
11.03.2003 |
Adresa: |
40339, 17739462, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 246, Krušnohorská 246, 40339 Chlumec |
|
Člen Jitka Hrubínová
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
|
11.03.2003 |
Adresa: |
40339, 17739462, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 246, Krušnohorská 246, 40339 Chlumec |
|
Zdeněk Šíma
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
Člen |
11.03.2003 |
Adresa: |
40339, 17739471, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 247, Krušnohorská 247, 40339 Chlumec |
|
Lenka Kadlečková
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
Člen |
11.03.2003 |
Adresa: |
40339, 17739471, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Krušnohorská, 247, Krušnohorská 247, 40339 Chlumec |
|