HANA BAŽANTOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.10.2023 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|
JANA KADEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.10.2023 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|
JIŘÍ KOCIAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.10.2023 |
Adresa: |
41002, 75530929, Litoměřice, Lhotka nad Labem, Lhotka nad Labem, 105, č.p. 105, 41002 Lhotka nad Labem |
|
HANA BAŽANTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.01.2017 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23 |
|
JANA KADEROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.01.2017 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23 |
|
RUDOLF LÖBEL
|
Neaktivní
od 06.02.2023
|
Místopředseda výboru |
19.01.2017 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23 |
|
RUDOLF LÖBEL
|
Neaktivní
od 06.02.2023
|
Místopředseda výboru |
19.01.2017 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|
JANA KADEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2023
|
Člen výboru |
19.01.2017 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|
HANA BAŽANTOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2023
|
Předseda výboru |
19.01.2017 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|
HANA BAŽANTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2017
|
Předseda výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23 |
|
JANA KADEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2017
|
Místopředseda výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23 |
|
RUDOLF LÖBEL
|
Neaktivní
od 19.01.2017
|
Člen výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23 |
|
HANA BAŽANTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2017
|
Předseda výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|
JANA KADEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2017
|
Místopředseda výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|
RUDOLF LÖBEL
|
Neaktivní
od 19.01.2017
|
Člen výboru |
21.11.2016 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|
Hana Bažantová
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Předseda výboru |
04.12.2010 |
Adresa: |
16846842, Lovosice, 28. Října, 838 |
|
Jana Kaderová
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Místopředseda výboru |
04.12.2010 |
Adresa: |
16846842, Lovosice, 28. Října, 838 |
|
Rudolf Löbel
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Člen výboru |
04.12.2010 |
Adresa: |
16846842, Lovosice, 28. Října, 838 |
|
HANA BAŽANTOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Předseda výboru |
04.12.2010 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|
JANA KADEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Místopředseda výboru |
04.12.2010 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|
RUDOLF LÖBEL
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
Člen výboru |
04.12.2010 |
Adresa: |
41002, 16846842, Litoměřice, Lovosice, Lovosice, 28. října, 838, 23, 28. října 838/23, 41002 Lovosice |
|