JAROMÍR PYSKATÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.03.2023 |
Adresa: |
40339, 17738920, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 192, Cyrilská 192, 40339 Chlumec |
|
ALENA HERZINOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.03.2023 |
Adresa: |
40339, 17738938, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 193, Cyrilská 193, 40339 Chlumec |
|
LUCIE DUBSKÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.03.2023 |
Adresa: |
40339, 17738903, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 190, Cyrilská 190, 40339 Chlumec |
|
HELENA REGALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.03.2023 |
Adresa: |
40339, 17738920, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 192, Cyrilská 192, 40339 Chlumec |
|
VÁCLAV PAZDERA
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.03.2023 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191, Cyrilská 191, 40339 Chlumec |
|
ALENA HERZINOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
40339, 17738938, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 193 |
|
LUCIE DUBSKÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
40339, 17738903, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 190 |
|
HELENA REGÁLOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
40339, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191 |
|
VÁCLAV PAZDERA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191 |
|
GABRIELA KADLECOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191 |
|
ALENA HERZINOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2023
|
Předseda výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
40339, 17738938, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 193, Cyrilská 193, 40339 Chlumec |
|
LUCIE DUBSKÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2023
|
Místopředseda výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
40339, 17738903, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 190, Cyrilská 190, 40339 Chlumec |
|
HELENA REGÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2023
|
Člen výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191, Cyrilská 191, 40339 Chlumec |
|
VÁCLAV PAZDERA
|
Neaktivní
od 16.03.2023
|
Člen výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191, Cyrilská 191, 40339 Chlumec |
|
GABRIELA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2023
|
Člen výboru |
05.01.2018 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191, Cyrilská 191, 40339 Chlumec |
|
LUCIE DUBSKÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
Místopředseda výboru |
07.06.2017 |
Adresa: |
40339, 17738903, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 190 |
|
LUCIE DUBSKÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
Místopředseda výboru |
07.06.2017 |
Adresa: |
40339, 17738903, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 190, Cyrilská 190, 40339 Chlumec |
|
Lucie Boberová
|
Neaktivní
od 07.06.2017
|
Místopředseda výboru |
03.01.2013 |
Adresa: |
40003, 17909414, Ústí nad Labem, Střekov, Střekovské nábřeží, 1067, 23 |
|
Alena Herzinová
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
Předseda výboru |
03.01.2013 |
Adresa: |
40339, 17738938, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 193 |
|
Helena Regálová
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
Člen |
03.01.2013 |
Adresa: |
40339, 17738911, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191 |
|
Václav Pazdera
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
Člen výboru |
03.01.2013 |
Adresa: |
40339, 17738911, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191 |
|
Gabriela Kadlecová
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
Člen výboru |
03.01.2013 |
Adresa: |
40339, 17738911, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191 |
|
Lucie Boberová
|
Neaktivní
od 07.06.2017
|
Místopředseda výboru |
03.01.2013 |
Adresa: |
40003, 17909414, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Střekovské nábřeží, 1067, 23, Střekovské nábřeží 1067/23, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
HELENA REGÁLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
Člen |
03.01.2013 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191, Cyrilská 191, 40339 Chlumec |
|
VÁCLAV PAZDERA
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
Člen výboru |
03.01.2013 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191, Cyrilská 191, 40339 Chlumec |
|
GABRIELA KADLECOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
Člen výboru |
03.01.2013 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191, Cyrilská 191, 40339 Chlumec |
|
ALENA HERZINOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
Předseda výboru |
03.01.2013 |
Adresa: |
40339, 17738938, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 193, Cyrilská 193, 40339 Chlumec |
|
Václav Pazdera
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
Člen výboru |
30.11.2011 |
Adresa: |
17738911, Chlumec, Cyrilská, 191 |
|
VÁCLAV PAZDERA
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
Člen výboru |
30.11.2011 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191, Cyrilská 191, 40339 Chlumec |
|
Radka Honzajková
|
Neaktivní
od 30.11.2011
|
Člen výboru |
12.01.2008 |
Adresa: |
17738911, Chlumec, Cyrilská, 191 |
|
Jarmila Valsová
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
Předseda výboru |
12.01.2008 |
Adresa: |
17738938, Chlumec, Cyrilská, 193 |
|
Dana Dubská
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
Místopředseda výboru |
12.01.2008 |
Adresa: |
17738903, Chlumec, Cyrilská, 190 |
|
Klaus Poupě
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
Člen výboru |
12.01.2008 |
Adresa: |
17738938, Chlumec, Cyrilská, 193 |
|
Antonín Nebuželský
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
Člen výboru |
12.01.2008 |
Adresa: |
17738920, Chlumec, Cyrilská, 192 |
|
Radka Honzajková
|
Neaktivní
od 30.11.2011
|
Člen výboru |
12.01.2008 |
Adresa: |
40339, 17738911, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 191, Cyrilská 191, 40339 Chlumec |
|
Klaus Poupě
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
Člen výboru |
12.01.2008 |
Adresa: |
40339, 17738938, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 193, Cyrilská 193, 40339 Chlumec |
|
Antonín Nebuželský
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
Člen výboru |
12.01.2008 |
Adresa: |
40339, 17738920, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 192, Cyrilská 192, 40339 Chlumec |
|
Jarmila Valsová
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
Předseda výboru |
12.01.2008 |
Adresa: |
40339, 17738938, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 193, Cyrilská 193, 40339 Chlumec |
|
DANA DUBSKÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
Místopředseda výboru |
12.01.2008 |
Adresa: |
40339, 17738903, Ústí nad Labem, Chlumec, Chlumec, Cyrilská, 190, Cyrilská 190, 40339 Chlumec |
|