Ing. JOSEF ČERNÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
31.08.2023 |
Adresa: |
47155, 27428028, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 141, č.p. 141, 47155 Kunratice u Cvikova |
|
MAREK PLCH
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.08.2023 |
Adresa: |
47114, 16563361, Česká Lípa, Kamenický Šenov, Kamenický Šenov, Marxova, 703, Marxova 703, 47114 Kamenický Šenov |
|
Ing. PAVEL ZEMEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
47301, 13125940, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Hálkova, 836 |
|
Ing. JOSEF ČERNÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
47155, 27428028, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 141 |
|
Ing. PAVEL ZEMEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
47301, 13125940, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Hálkova, 836, Hálkova 836, 47301 Nový Bor |
|
HELMUT JINDRA
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
Místopředseda výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
47301, 13125044, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Sadová, 745 |
|
HELMUT JINDRA
|
Neaktivní
od 01.12.2022
|
Místopředseda výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
47301, 13125044, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Sadová, 745, Sadová 745, 47301 Nový Bor |
|
Ing. JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 31.08.2023
|
Člen výboru |
10.09.2022 |
Adresa: |
47155, 27428028, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 141, č.p. 141, 47155 Kunratice u Cvikova |
|
Ing. PAVEL ZEMEK
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
Předseda výboru |
18.08.2017 |
Adresa: |
47301, 13125940, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Hálkova, 836 |
|
HELMUT JINDRA
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
Místopředseda výboru |
18.08.2017 |
Adresa: |
47301, 13125044, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Sadová, 745 |
|
Ing. JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
Člen výboru |
18.08.2017 |
Adresa: |
47155, 27428028, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 141 |
|
Ing. PAVEL ZEMEK
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
Předseda výboru |
18.08.2017 |
Adresa: |
47301, 13125940, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Hálkova, 836, Hálkova 836, 47301 Nový Bor |
|
HELMUT JINDRA
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
Místopředseda výboru |
18.08.2017 |
Adresa: |
47301, 13125044, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Sadová, 745, Sadová 745, 47301 Nový Bor |
|
Ing. JOSEF ČERNÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2022
|
Člen výboru |
18.08.2017 |
Adresa: |
47155, 27428028, Česká Lípa, Kunratice u Cvikova, Kunratice u Cvikova, 141, č.p. 141, 47155 Kunratice u Cvikova |
|
Ing. PAVEL ZEMEK
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
předseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
47301, 13125940, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Hálkova, 836 |
|
PETR ČIHULA
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
místopředseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
47301, 13125036, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Sadová, 744 |
|
HELMUT JINDRA
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
člen výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
47301, 13125044, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Sadová, 745 |
|
Ing. PAVEL ZEMEK
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
předseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
47301, 13125940, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Hálkova, 836, Hálkova 836, 47301 Nový Bor |
|
PETR ČIHULA
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
místopředseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
47301, 13125036, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Sadová, 744, Sadová 744, 47301 Nový Bor |
|
HELMUT JINDRA
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
člen výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
47301, 13125044, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Sadová, 745, Sadová 745, 47301 Nový Bor |
|
Ing. Pavel Zemek
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
předseda výboru |
03.05.2012 |
Adresa: |
47301, Nový Bor, Hálkova, 836 |
|
Petr Čihula
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
místopředseda výboru |
03.05.2012 |
Adresa: |
47301, 13125036, Nový Bor, Sadová, 744 |
|
Helmut Jindra
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
člen výboru |
03.05.2012 |
Adresa: |
47301, Nový Bor, Sadová, 744 |
|
Ing. PAVEL ZEMEK
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
předseda výboru |
03.05.2012 |
Adresa: |
47301, 13125940, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Hálkova, 836, Hálkova 836, 47301 Nový Bor |
|
PETR ČIHULA
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
místopředseda výboru |
03.05.2012 |
Adresa: |
47301, 13125036, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Sadová, 744, Sadová 744, 47301 Nový Bor |
|
Helmut Jindra
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
člen výboru |
03.05.2012 |
Adresa: |
47301, 13125036, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Sadová, 744, Sadová 744, 47301 Nový Bor |
|