De-largent.cz s.r.o.
14085372 |
Aktivní
|
Společník |
22.12.2021 |
Adresa: |
41501, 20261101, Teplice, Teplice, Teplice, Aloise Jiráska, 1367, 1 |
|
De-largent.cz s.r.o.
14085372 |
Aktivní
|
Společník |
22.12.2021 |
Adresa: |
41501, 20261101, Teplice, Teplice, Teplice, Aloise Jiráska, 1367, 1, Aloise Jiráska 1367/1, 41501 Teplice |
|
Ing. MARTIN VRŠANSKÝ
|
Aktivní
|
Společník |
21.08.2013 |
Adresa: |
40011, 17837715, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, SNP, 2363, 55 |
|
Ing. MARTIN VRŠANSKÝ
|
Aktivní
|
Společník |
21.08.2013 |
Adresa: |
40011, 17837715, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, SNP, 2363, 55, SNP 2363/55, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
Contfair VSA s. r. o.
08793565 |
Neaktivní
od 22.12.2021
|
společník |
21.02.2020 |
Adresa: |
16900, 22161350, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, U Ladronky, 1167, 30 |
|
Contfair VSA s. r. o.
08793565 |
Neaktivní
od 22.12.2021
|
společník |
21.02.2020 |
Adresa: |
16900, 22161350, Praha, Břevnov, U Ladronky, 1167, 30, U Ladronky 1167/30, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
JUDr. MAREK ANDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
Společník |
18.07.2013 |
Adresa: |
41501, 20261101, Teplice, Teplice, Aloise Jiráska, 1367, 1 |
|
JUDr. MAREK ANDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 21.02.2020
|
Společník |
18.07.2013 |
Adresa: |
41501, 20261101, Teplice, Teplice, Teplice, Aloise Jiráska, 1367, 1, Aloise Jiráska 1367/1, 41501 Teplice |
|
JUDr. Marek Andrášek
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
Společník |
16.04.2012 |
Adresa: |
41501, 20261101, Teplice, Aloise Jiráska, 1367, 1 |
|
JUDr. MAREK ANDRÁŠEK
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
Společník |
16.04.2012 |
Adresa: |
41501, 20261101, Teplice, Teplice, Teplice, Aloise Jiráska, 1367, 1, Aloise Jiráska 1367/1, 41501 Teplice |
|
Mgr. Marek Andrášek
|
Neaktivní
od 16.04.2012
|
Společník |
01.09.2010 |
Adresa: |
41501, 20261101, Teplice, Aloise Jiráska, 1367, 1 |
|
Mgr. Marek Andrášek
|
Neaktivní
od 16.04.2012
|
Společník |
01.09.2010 |
Adresa: |
41501, 20261101, Teplice, Teplice, Teplice, Aloise Jiráska, 1367, 1, Aloise Jiráska 1367/1, 41501 Teplice |
|
Ing. Jan Kučírek
|
Neaktivní
od 01.09.2010
|
Společník |
05.01.2006 |
Adresa: |
41501, 20239718, Teplice, Proboštovská, 1351 |
|
Ing. Jan Kučírek
|
Neaktivní
od 01.09.2010
|
Společník |
05.01.2006 |
Adresa: |
41501, 20239718, Teplice, Teplice, Trnovany, Proboštovská, 1351, Proboštovská 1351, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Mgr. Martin Svoboda
|
Neaktivní
od 05.01.2006
|
Společník |
02.04.2003 |
Adresa: |
41501, 25655388, Teplice, U Hrádku, 3195 |
|
Ing. Martin Vršanský
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
Společník |
02.04.2003 |
Adresa: |
40011, 17837715, Ústí nad Labem, SNP, 55 |
|
Mgr. MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 05.01.2006
|
Společník |
02.04.2003 |
Adresa: |
41501, 25655388, Teplice, Teplice, Teplice, U hrádku, 3195, U hrádku 3195, 41501 Teplice |
|
Ing. MARTIN VRŠANSKÝ
|
Neaktivní
od 21.08.2013
|
Společník |
02.04.2003 |
Adresa: |
40011, 17837715, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, SNP, 2363, 55, SNP 2363/55, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|