Mgr. ROMANA VENCOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.06.2020 |
Adresa: |
40001, 17866901, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Kosmova, 645, 15 |
|
Mgr. ROMANA VENCOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.06.2020 |
Adresa: |
40001, 17866901, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Kosmova, 645, 15, Kosmova 645/15, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
HANA BÁROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
40001, 17805058, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 961, 125 |
|
Ing. MARTIN PECINA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
40001, 17805040, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 960, 123 |
|
HANA BÁROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
40001, 17805058, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 961, 125, Klíšská 961/125, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. MARTIN PECINA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
40001, 17805040, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 960, 123, Klíšská 960/123, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Mgr. ROMANA VENCOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
Člen výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
40001, 17805040, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 960, 123 |
|
Mgr. ROMANA VENCOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
Člen výboru |
07.02.2018 |
Adresa: |
40001, 17805040, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 960, 123, Klíšská 960/123, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
HANA BÁROVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
Předseda |
15.02.2017 |
Adresa: |
40001, 17805058, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 961, 125 |
|
HANA BÁROVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
Předseda |
15.02.2017 |
Adresa: |
40001, 17805058, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 961, 125, Klíšská 961/125, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
HANA BÁROVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
Předseda |
24.04.2013 |
Adresa: |
40001, 17805040, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 960, 123 |
|
VĚRA VANĚČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
Místopředseda |
24.04.2013 |
Adresa: |
40001, 17805066, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 962, 127 |
|
ALENA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
Člen |
24.04.2013 |
Adresa: |
40001, 17805040, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 960, 123 |
|
HANA BÁROVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2017
|
Předseda |
24.04.2013 |
Adresa: |
40001, 17805040, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 960, 123, Klíšská 960/123, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
VĚRA VANĚČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
Místopředseda |
24.04.2013 |
Adresa: |
40001, 17805066, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 962, 127, Klíšská 962/127, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
ALENA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
Člen |
24.04.2013 |
Adresa: |
40001, 17805040, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 960, 123, Klíšská 960/123, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Miloslav Jech
|
Neaktivní
od 24.04.2013
|
Předseda výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
40001, 17805066, Ústí nad Labem, Klíšská, 962/127 |
|
Zdeňka Zemanová
|
Neaktivní
od 24.04.2013
|
Místopředseda výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
40001, 17805058, Ústí nad Labem, Klíšská, 961/125 |
|
Alena Štěpánková
|
Neaktivní
od 24.04.2013
|
Člen výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
40001, Ústí nad Labem, Klíšská, 960/13 |
|
Zdeňka Zemanová
|
Neaktivní
od 24.04.2013
|
Místopředseda výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
40001, 17805058, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 961, 125, Klíšská 961/125, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Alena Štěpánková
|
Neaktivní
od 24.04.2013
|
Člen výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
960/13, Ústí nad Labem, Klíšská, 40001, Klíšská 960/13, 40001 Ústí nad Labem, Česká republika |
|
Miloslav Jech
|
Neaktivní
od 24.04.2013
|
Předseda výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
40001, 17805066, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská, 962, 127, Klíšská 962/127, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|