JAROMÍR LEMFELD
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
03.07.2023 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
PETER VOMLELA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
03.07.2023 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2224, Újezd 2224, 47001 Česká Lípa |
|
VLADIMÍRA LEMFELDOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
03.07.2023 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
JAROMÍR LEMFELD
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
02.07.2018 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
PETER VOMLELA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
02.07.2018 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2224 |
|
VLADIMÍRA LEMFELDOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
02.07.2018 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
JAROMÍR LEMFELD
|
Neaktivní
od 03.07.2023
|
Předseda výboru |
02.07.2018 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
PETER VOMLELA
|
Neaktivní
od 03.07.2023
|
Místopředseda výboru |
02.07.2018 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2224, Újezd 2224, 47001 Česká Lípa |
|
VLADIMÍRA LEMFELDOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2023
|
Člen výboru |
02.07.2018 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
MIROSLAV STANĚK
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
člen |
07.08.2013 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
JAROMÍR LEMFELD
|
Neaktivní
od 02.07.2018
|
předseda |
07.08.2013 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
VLADIMÍRA LEMFELDOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2018
|
místopředseda |
07.08.2013 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
MARCELA RADOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2018
|
člen |
07.08.2013 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2224 |
|
MIROSLAV STANĚK
|
Neaktivní
od 04.02.2014
|
člen |
07.08.2013 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
JAROMÍR LEMFELD
|
Neaktivní
od 02.07.2018
|
předseda |
07.08.2013 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
VLADIMÍRA LEMFELDOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2018
|
místopředseda |
07.08.2013 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
MARCELA RADOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2018
|
člen |
07.08.2013 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2224, Újezd 2224, 47001 Česká Lípa |
|
František Vlk
|
Neaktivní
od 17.12.2011
|
člen výboru |
15.01.2011 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
František Vlk
|
Neaktivní
od 17.12.2011
|
člen výboru |
15.01.2011 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
Věra Benešová
|
Neaktivní
od 15.12.2007
|
předseda výboru |
17.10.2006 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
Maria Pattlichová
|
Neaktivní
od 15.12.2007
|
místopředseda |
17.10.2006 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
Monika Táborská
|
Neaktivní
od 15.12.2007
|
člen |
17.10.2006 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Újezd, 2224 |
|
Věra Benešová
|
Neaktivní
od 15.12.2007
|
předseda výboru |
17.10.2006 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
Maria Pattlichová
|
Neaktivní
od 15.12.2007
|
místopředseda |
17.10.2006 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
Monika Táborská
|
Neaktivní
od 15.12.2007
|
člen |
17.10.2006 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2224, Újezd 2224, 47001 Česká Lípa |
|
Stanislav Charvát
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
člen |
03.03.2005 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
Stanislav Charvát
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
člen |
03.03.2005 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
Libuše Kojzarová
|
Neaktivní
od 03.03.2005
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Újezd, 2224 |
|
Pavel Janeček
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
předseda |
30.07.2003 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
Jiří Tauš
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
místopředseda |
30.07.2003 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Újezd, 2224 |
|
Ing. Josef Gruntorád
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Újezd, 2225 |
|
Pavel Kadleček
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Újezd, 2224 |
|
Libuše Kojzarová
|
Neaktivní
od 03.03.2005
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2224, Újezd 2224, 47001 Česká Lípa |
|
Ing. Josef Gruntorád
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
Pavel Kadleček
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
člen |
30.07.2003 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2224, Újezd 2224, 47001 Česká Lípa |
|
Pavel Janeček
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
předseda |
30.07.2003 |
Adresa: |
47001, 23479957, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2225, Újezd 2225, 47001 Česká Lípa |
|
Jiří Tauš
|
Neaktivní
od 17.10.2006
|
místopředseda |
30.07.2003 |
Adresa: |
47001, 23479949, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Újezd, 2224, Újezd 2224, 47001 Česká Lípa |
|