TOMÁŠ BARTÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.08.2023 |
Adresa: |
40002, 9301534, Ústí nad Labem, Trmice, Koštov, 112, Koštov 112, 40002 Trmice |
|
TOMÁŠ BARTÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.06.2021 |
Adresa: |
40002, 9328106, Ústí nad Labem, Řehlovice, Stadice, 78 |
|
TOMÁŠ BARTÁK
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Jednatel |
17.06.2021 |
Adresa: |
40002, 9328106, Ústí nad Labem, Řehlovice, Stadice, 78, Stadice 78, 40002 Řehlovice |
|
Robert Houška
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
Jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
40001, 17803314, Ústí nad Labem, Bezručova, 795/2 |
|
Tomáš Barták
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
Jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
40002, 9328106, Řehlovice, Stadice, 78 |
|
Robert Houška
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
Jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
40001, 17803314, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 795, 2, Bezručova 795/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
TOMÁŠ BARTÁK
|
Neaktivní
od 17.06.2021
|
Jednatel |
16.03.2005 |
Adresa: |
40002, 9328106, Ústí nad Labem, Řehlovice, Stadice, 78, Stadice 78, 40002 Řehlovice |
|
Tomáš Barták
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
Jednatel |
06.10.2003 |
Adresa: |
Stadice 78, 403 13 Řehlovice |
|
Robert Houška
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
Jednatel |
06.10.2003 |
Adresa: |
40001, 17803349, Ústí nad Labem, Bezručova, 10 |
|
Tomáš Barták
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
Jednatel |
06.10.2003 |
Adresa: |
40313, 83265058, Ústí nad Labem, Řehlovice, Řehlovice, 149, č.p. 149, 40313 Řehlovice |
|
Robert Houška
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
Jednatel |
06.10.2003 |
Adresa: |
40001, 17803349, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 798, 10, Bezručova 798/10, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|