JIŘÍ EKRT
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
43923, 9155767, Louny, Lenešice, Lenešice, Jiráskova, 434 |
|
JIŘÍ EKRT
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
43923, 9155767, Louny, Lenešice, Lenešice, Jiráskova, 434, Jiráskova 434, 43923 Lenešice |
|
Jiří Ekrt
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
Jednatel |
22.04.2010 |
Adresa: |
43923, 9155767, Lenešice, Jiráskova, 434 |
|
JIŘÍ EKRT
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
Jednatel |
22.04.2010 |
Adresa: |
43923, 9155767, Louny, Lenešice, Lenešice, Jiráskova, 434, Jiráskova 434, 43923 Lenešice |
|
Zbyněk Henzl
|
Neaktivní
od 22.04.2010
|
Jednatel |
13.06.2006 |
Adresa: |
44001, 9210644, Veltěže, Bezručova, 18 |
|
Zbyněk Henzl
|
Neaktivní
od 22.04.2010
|
Jednatel |
13.06.2006 |
Adresa: |
44001, 9210644, Louny, Veltěže, Veltěže, Bezručova, 18, Bezručova 18, 44001 Veltěže |
|
Zbyněk Henzl
|
Neaktivní
od 13.06.2006
|
Jednatel |
22.10.2003 |
Adresa: |
43923, 9153586, Lenešice, Schránilova, 217 |
|
Petr Fiřt
|
Neaktivní
od 22.04.2010
|
Jednatel |
22.10.2003 |
Adresa: |
43923, 9156232, Lenešice, Za Školkou, 481 |
|
Zbyněk Henzl
|
Neaktivní
od 13.06.2006
|
Jednatel |
22.10.2003 |
Adresa: |
43923, 9153586, Louny, Lenešice, Lenešice, Schránilova, 217, Schránilova 217, 43923 Lenešice |
|
Petr Fiřt
|
Neaktivní
od 22.04.2010
|
Jednatel |
22.10.2003 |
Adresa: |
43923, 9156232, Louny, Lenešice, Lenešice, Za Školkou, 481, Za Školkou 481, 43923 Lenešice |
|