HELENA PROCHÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.08.2024 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
JOSEF STREIFTAU
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
09.08.2024 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
MILADA SIEGLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.08.2024 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
HELENA PROCHÁZKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
22.02.2017 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204 |
|
JOSEF STREIFTAU
|
Aktivní
|
Místpředseda |
22.02.2017 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204 |
|
MILADA SIEGLOVÁ
|
Aktivní
|
Člen |
22.02.2017 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204 |
|
HELENA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2024
|
Předseda |
22.02.2017 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
JOSEF STREIFTAU
|
Neaktivní
od 09.08.2024
|
Místpředseda |
22.02.2017 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
MILADA SIEGLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2024
|
Člen |
22.02.2017 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
HANA KOVÁCSOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Člen výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
43401, 5095671, Most, Most, Jana Kubelíka, 1334 |
|
HANA KOVÁCSOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Člen výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
43401, 5095671, Most, Most, Most, Jana Kubelíka, 1334, Jana Kubelíka 1334, 43401 Most |
|
HANA KOVÁCSOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
Člen výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
43521, 5038677, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204 |
|
ALEXANDRA AUGSTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Předseda výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
43521, 5038677, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204 |
|
JAN KOMAN
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Místopředseda výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
43521, 5038677, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204 |
|
MILADA PIKSOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Člen výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
43521, 5038677, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204 |
|
VLADIMÍR MIKO
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Člen výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
44001, 19878249, Postoloprty, Březno, 108 |
|
HANA KOVÁCSOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
Člen výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
ALEXANDRA AUGSTOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Předseda výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
JAN KOMAN
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Místopředseda výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
MILADA PIKSOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Člen výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
VLADIMÍR MIKO
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Člen výboru |
08.08.2013 |
Adresa: |
44001, 19878249, Louny, Postoloprty, Březno, 108, Březno 108, 44001 Postoloprty |
|
Alexandra Augstová
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Předseda |
12.01.2010 |
Adresa: |
43521, 5038677, Obrnice, Nová výstavba, č.p. 204 |
|
Anna Gabčová
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Místopředseda |
12.01.2010 |
Adresa: |
43521, 5038600, Obrnice, Nová výstavba, č.p. 197 |
|
Jan Koman
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Člen |
12.01.2010 |
Adresa: |
43521, 5038677, Obrnice, Nová výstavba, č.p. 204 |
|
Hana Kovácsová
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Člen |
12.01.2010 |
Adresa: |
43521, 5038677, Obrnice, Nová výstavba, č.p. 204 |
|
Martin Holý
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Člen |
12.01.2010 |
Adresa: |
43521, 5038677, Obrnice, Nová výstavba, č.p. 204 |
|
ALEXANDRA AUGSTOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Předseda |
12.01.2010 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
Anna Gabčová
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Místopředseda |
12.01.2010 |
Adresa: |
43521, 5038600, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 197, Nová výstavba 197, 43521 Obrnice |
|
JAN KOMAN
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Člen |
12.01.2010 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
HANA KOVÁCSOVÁ
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Člen |
12.01.2010 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|
Martin Holý
|
Neaktivní
od 08.08.2013
|
Člen |
12.01.2010 |
Adresa: |
43521, 5038677, Most, Obrnice, Obrnice, Nová výstavba, 204, Nová výstavba 204, 43521 Obrnice |
|