Ing. PŘEMYSL KOS
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
10400, 28280962, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 1518, 25 |
|
Ing. PŘEMYSL KOS
|
Aktivní
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
10400, 28280962, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 1518, 25, V bytovkách 1518/25, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
Jednatel |
19.12.2019 |
Adresa: |
47201, 27821315, Česká Lípa, Bezděz, Bezděz, 28 |
|
Ing. MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
Jednatel |
19.12.2019 |
Adresa: |
47201, 27821315, Česká Lípa, Bezděz, Bezděz, 28, č.p. 28, 47201 Bezděz |
|
Ing. VĚRA HARTMANOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
47001, 23470615, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, 1284, 14 |
|
Ing. VĚRA HARTMANOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
47001, 23470615, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, 1284, 14, Jiřího z Poděbrad 1284/14, 47001 Česká Lípa |
|
JAN GORČÍK
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
Jednatel |
21.12.2015 |
Adresa: |
47001, 13078861, Sosnová, Sosnová, 170 |
|
JAN GORČÍK
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
Jednatel |
21.12.2015 |
Adresa: |
47001, 13078861, Česká Lípa, Sosnová, Sosnová, 170, č.p. 170, 47001 Sosnová |
|
JITKA GORČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
jednatel |
13.03.2013 |
Adresa: |
47001, 13078861, Sosnová, Sosnová, 170 |
|
JITKA GORČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
jednatel |
13.03.2013 |
Adresa: |
47001, 13078861, Česká Lípa, Sosnová, Sosnová, 170, č.p. 170, 47001 Sosnová |
|
Magda Meďášová
|
Neaktivní
od 13.03.2013
|
Jednatel |
23.02.2006 |
Adresa: |
47001, Česká Lípa, Sosnová, 215 |
|
Magda Meďášová
|
Neaktivní
od 13.03.2013
|
Jednatel |
23.02.2006 |
Adresa: |
47001, 26417391, Česká Lípa, Sosnová, Sosnová, 215, č.p. 215, 47001 Sosnová |
|
Magda Meďášová
|
Neaktivní
od 23.02.2006
|
Jednatel |
15.12.2003 |
Adresa: |
47001, 23478161, Česká Lípa, Na Ptačí louce, 2046 |
|
Jan Gorčík
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
Jednatel |
15.12.2003 |
Adresa: |
47001, Česká Lípa, Sosnová, 170 |
|
Magda Meďášová
|
Neaktivní
od 23.02.2006
|
Jednatel |
15.12.2003 |
Adresa: |
47001, 23478161, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Na Ptačí louce, 2046, Na Ptačí louce 2046, 47001 Česká Lípa |
|
JAN GORČÍK
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
Jednatel |
15.12.2003 |
Adresa: |
47001, 13078861, Česká Lípa, Sosnová, Sosnová, 170, č.p. 170, 47001 Sosnová |
|