Ing. ŠÁRKA MACHKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
08.09.2019 |
Adresa: |
46334, 14971763, Liberec, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Liberecká, 248 |
|
Ing. ŠÁRKA MACHKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
08.09.2019 |
Adresa: |
46334, 14971763, Liberec, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Liberecká, 248, Liberecká 248, 46334 Hrádek nad Nisou |
|
Ing. ŠÁRKA MACHKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2019
|
předseda |
28.08.2019 |
Adresa: |
46334, 14980746, Liberec, Hrádek nad Nisou, Václavice, 48 |
|
Ing. ŠÁRKA MACHKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2019
|
předseda |
28.08.2019 |
Adresa: |
46334, 14980746, Liberec, Hrádek nad Nisou, Václavice, 48, Václavice 48, 46334 Hrádek nad Nisou |
|
Ing. ŠÁRKA PETROVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2019
|
předseda |
03.04.2019 |
Adresa: |
46334, 14980746, Liberec, Hrádek nad Nisou, Václavice, 48 |
|
Ing. ŠÁRKA PETROVÁ
|
Neaktivní
od 28.08.2019
|
předseda |
03.04.2019 |
Adresa: |
46334, 14980746, Liberec, Hrádek nad Nisou, Václavice, 48, Václavice 48, 46334 Hrádek nad Nisou |
|
Marie Rotyisová
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
Pověřený vlastník |
02.03.2004 |
Adresa: |
46334, 14971763, Hrádek nad Nisou, Liberecká, 248 |
|
Marie Rotyisová
|
Neaktivní
od 03.04.2019
|
Pověřený vlastník |
02.03.2004 |
Adresa: |
46334, 14971763, Liberec, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Liberecká, 248, Liberecká 248, 46334 Hrádek nad Nisou |
|