DAVID JIRSA
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.09.2019 |
Adresa: |
43401, 79853561, Most, Most, Most, V Dolíku, 3397 |
|
DAVID JIRSA
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.09.2019 |
Adresa: |
43401, 79853561, Most, Most, Most, V Dolíku, 3397, V Dolíku 3397, 43401 Most |
|
PAVEL KROV
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
43401, 25807650, Most, Vtelno, Židovická, 215 |
|
PAVEL KROV
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
43401, 25807650, Most, Most, Vtelno, Židovická, 215, Židovická 215, Vtelno, 43401 Most |
|
MIROSLAV PŮŽA
|
Neaktivní
od 22.08.2018
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
43401, 25757971, Most, Most, Jižní, 3187 |
|
DAVID JIRSA
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
43401, 5095093, Most, Most, Maxima Gorkého, 1266, 33 |
|
MIROSLAV PŮŽA
|
Neaktivní
od 22.08.2018
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
43401, 25757971, Most, Most, Most, Jižní, 3187, Jižní 3187, 43401 Most |
|
David Jirsa
|
Neaktivní
od 19.09.2019
|
Jednatel |
26.06.2014 |
Adresa: |
43401, 5095093, Most, Most, Most, Maxima Gorkého, 1266, 33, Maxima Gorkého 1266/33, 43401 Most |
|
DAVID JIRSA
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
24.08.2013 |
Adresa: |
43401, 5095093, Most, Most, Maxima Gorkého, 1266, 33 |
|
David Jirsa
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
24.08.2013 |
Adresa: |
43401, 5095093, Most, Most, Most, Maxima Gorkého, 1266, 33, Maxima Gorkého 1266/33, 43401 Most |
|
MIROSLAV PŮŽA
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
15.08.2013 |
Adresa: |
43401, 25757971, Most, Most, Jižní, 3187 |
|
MIROSLAV PŮŽA
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
15.08.2013 |
Adresa: |
43401, 25757971, Most, Most, Most, Jižní, 3187, Jižní 3187, 43401 Most |
|
David Jirsa
|
Neaktivní
od 24.08.2013
|
Jednatel |
11.06.2010 |
Adresa: |
43401, 5095093, Most, Maxima Gorkého, 1266, 33 |
|
David Jirsa
|
Neaktivní
od 24.08.2013
|
Jednatel |
11.06.2010 |
Adresa: |
43401, 5095093, Most, Most, Most, Maxima Gorkého, 1266, 33, Maxima Gorkého 1266/33, 43401 Most |
|
PAVEL KROV
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
11.04.2007 |
Adresa: |
43401, 25807650, Most, Vtelno, Židovická, 215 |
|
PAVEL KROV
|
Neaktivní
od 26.06.2014
|
Jednatel |
11.04.2007 |
Adresa: |
43401, 25807650, Most, Most, Vtelno, Židovická, 215, Židovická 215, Vtelno, 43401 Most |
|
Pavel Krov
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
Jednatel |
05.04.2004 |
Adresa: |
5110246, Most, Jaroslava Průchy, 2906/12 |
|
Miroslav Půža
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
Jednatel |
05.04.2004 |
Adresa: |
Most, Jižní, 3187 |
|
Pavel Krov
|
Neaktivní
od 11.04.2007
|
Jednatel |
05.04.2004 |
Adresa: |
43401, 5110246, Most, Most, Most, Jaroslava Průchy, 2906, 12, Jaroslava Průchy 2906/12, 43401 Most |
|
MIROSLAV PŮŽA
|
Neaktivní
od 15.08.2013
|
Jednatel |
05.04.2004 |
Adresa: |
43401, 25757971, Most, Most, Most, Jižní, 3187, Jižní 3187, 43401 Most |
|