Ing. JAN ŠIMON
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2020 |
Adresa: |
19012, 22776427, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Počernice, Listopadová, 189 |
|
Ing. JAN ŠIMON
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2020 |
Adresa: |
19012, 22776427, Praha, Dolní Počernice, Listopadová, 189, Listopadová 189, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
|
TOMÁŠ VESELOUŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
46851, 26632047, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Kostelní, 1393 |
|
TOMÁŠ VESELOUŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.03.2016 |
Adresa: |
46851, 26632047, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Kostelní, 1393, Kostelní 1393, 46851 Smržovka |
|
Petr Šimon
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.03.2005 |
Adresa: |
46010, Liberec XX, Ostašov, Ostašovská, 130 |
|
Petr Šimon
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.03.2005 |
Adresa: |
46010, 23732687, Liberec, Liberec, Liberec XX-Ostašov, Ostašovská, 130, Ostašovská 130, Liberec XX-Ostašov, 46010 Liberec |
|
Ing. JAN ŠIMON
|
Neaktivní
od 04.01.2020
|
Jednatel |
28.01.2016 |
Adresa: |
46010, 23732687, Liberec, Liberec, Liberec XX-Ostašov, Ostašovská, 130 |
|
Ing. JAN ŠIMON
|
Neaktivní
od 04.01.2020
|
Jednatel |
28.01.2016 |
Adresa: |
46010, 23732687, Liberec, Liberec, Liberec XX-Ostašov, Ostašovská, 130, Ostašovská 130, Liberec XX-Ostašov, 46010 Liberec |
|
Ing. Jan Šimon
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
Jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
46010, Liberec XX, Ostašov, Ostašovská, 130 |
|
Tomáš Veselouš
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
Jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
46851, 26632047, Smržovka, Kostelní, 1393 |
|
Ing. JAN ŠIMON
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
Jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
46010, 23732687, Liberec, Liberec, Liberec XX-Ostašov, Ostašovská, 130, Ostašovská 130, Liberec XX-Ostašov, 46010 Liberec |
|
TOMÁŠ VESELOUŠ
|
Neaktivní
od 02.03.2016
|
Jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
46851, 26632047, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Kostelní, 1393, Kostelní 1393, 46851 Smržovka |
|
Jan Šimon
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
Jednatel |
17.05.2004 |
Adresa: |
46010, Liberec XX, Ostašov, Ostašovská, 130 |
|
Tomáš Veselouš
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
Jednatel |
17.05.2004 |
Adresa: |
46605, 12203084, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Na Úbočí, 4353/31 |
|
Jan Šimon
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
Jednatel |
17.05.2004 |
Adresa: |
46010, 23732687, Liberec, Liberec, Liberec XX-Ostašov, Ostašovská, 130, Ostašovská 130, Liberec XX-Ostašov, 46010 Liberec |
|
Tomáš Veselouš
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
Jednatel |
17.05.2004 |
Adresa: |
46605, 12203084, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Rýnovice, Na Úbočí, 4353, 31, Na Úbočí 4353/31, Rýnovice, 46605 Jablonec nad Nisou |
|