LIBOR NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.12.2019 |
Adresa: |
41501, 15009599, Teplice, Modlany, Drahkov, 43 |
|
LIBOR NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.12.2019 |
Adresa: |
41501, 15009599, Teplice, Modlany, Drahkov, 43, Drahkov 43, 41501 Modlany |
|
Ing. JAN POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.04.2019 |
Adresa: |
41501, 76044220, Teplice, Modlany, Kvítkov, 42 |
|
Ing. JAN POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.04.2019 |
Adresa: |
41501, 76044220, Teplice, Modlany, Kvítkov, 42, Kvítkov 42, 41501 Modlany |
|
PAVEL EFLER
|
Neaktivní
od 01.04.2019
|
Jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
41712, 18530338, Proboštov, Proboštov, Dělnická, 184, 50 |
|
VLADIMÍRA ADAMCOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
Jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
41701, 20296703, Dubí, Dubí, Pohraniční stráže, 401, 43 |
|
Pavel Efler
|
Neaktivní
od 01.04.2019
|
Jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
41712, 18530338, Teplice, Proboštov, Proboštov, Dělnická, 184, 50, Dělnická 184/50, 41712 Proboštov |
|
VLADIMÍRA ADAMCOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2019
|
Jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
41701, 20296703, Teplice, Dubí, Dubí, Pohraniční stráže, 401, 43, Pohraniční stráže 401/43, 41701 Dubí |
|
Pavel Efler
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
Jednatel |
14.07.2004 |
Adresa: |
41712, 18530338, Proboštov, Dělnická, 184/50 |
|
Vladimíra Adamcová
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
Jednatel |
14.07.2004 |
Adresa: |
41701, Dubí 1, Důl Bedřich, 484/10 |
|
Pavel Efler
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
Jednatel |
14.07.2004 |
Adresa: |
41712, 18530338, Teplice, Proboštov, Proboštov, Dělnická, 184, 50, Dělnická 184/50, 41712 Proboštov |
|
Vladimíra Adamcová
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
Jednatel |
14.07.2004 |
Adresa: |
41701, 20297530, Teplice, Dubí, Dubí, Důl Bedřich, 484, 10, Důl Bedřich 484/10, 41701 Dubí |
|