PETR PALEČEK
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
člen výboru |
22.05.2016 |
Adresa: |
46015, 26653508, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Sluneční stráň, 861, 7 |
|
PETR PALEČEK
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
člen výboru |
22.05.2016 |
Adresa: |
46015, 26653508, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Sluneční stráň, 861, 7, Sluneční stráň 861/7, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Petr Paleček
|
Neaktivní
od 22.05.2016
|
člen výboru |
30.09.2009 |
Adresa: |
46001, Liberec 1, Masarykova, 741/26 |
|
Mgr. Jitka Kareisová
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
předseda výboru |
30.09.2009 |
Adresa: |
46001, Liberec 1, Masarykova, 741/26 |
|
Dana Borsky
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
místopředseda výboru |
30.09.2009 |
Adresa: |
46001, Liberec 1, Masarykova, 741/26 |
|
Petr Paleček
|
Neaktivní
od 22.05.2016
|
člen výboru |
30.09.2009 |
Adresa: |
46001, 23659858, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Masarykova, 741, 26, Masarykova 741/26, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Mgr. Jitka Kareisová
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
předseda výboru |
30.09.2009 |
Adresa: |
46001, 23659858, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Masarykova, 741, 26, Masarykova 741/26, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Dana Borsky
|
Neaktivní
od 27.10.2021
|
místopředseda výboru |
30.09.2009 |
Adresa: |
46001, 23659858, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Masarykova, 741, 26, Masarykova 741/26, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Ing. Milan Vašák
|
Neaktivní
od 30.09.2009
|
Pověřený vlastník |
27.07.2004 |
Adresa: |
46001, Liberec 1, Masarykova, 741/26 |
|
Ing. Milan Vašák
|
Neaktivní
od 30.09.2009
|
Pověřený vlastník |
27.07.2004 |
Adresa: |
46001, 23659858, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Masarykova, 741, 26, Masarykova 741/26, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|