LUBOR NOVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.11.2022 |
Adresa: |
41754, 15000711, Teplice, Kostomlaty pod Milešovkou, Kostomlaty pod Milešovkou, Husova, 316 |
|
LUBOR NOVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.11.2022 |
Adresa: |
41754, 15000711, Teplice, Kostomlaty pod Milešovkou, Kostomlaty pod Milešovkou, Husova, 316, Husova 316, 41754 Kostomlaty pod Milešovkou |
|
LUBOR NOVÁK
|
Neaktivní
od 12.11.2022
|
Jednatel |
21.05.2021 |
Adresa: |
41753, 15017222, Teplice, Světec, Světec, Krupská, 111 |
|
LUBOR NOVÁK
|
Neaktivní
od 12.11.2022
|
Jednatel |
21.05.2021 |
Adresa: |
41753, 15017222, Teplice, Světec, Světec, Krupská, 111, Krupská 111, 41753 Světec |
|
JAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 13.08.2021
|
Jednatel |
05.08.2020 |
Adresa: |
41754, 80045537, Teplice, Kostomlaty pod Milešovkou, Kostomlaty pod Milešovkou, Štěpánovská, 359 |
|
JAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 13.08.2021
|
Jednatel |
05.08.2020 |
Adresa: |
41754, 80045537, Teplice, Kostomlaty pod Milešovkou, Kostomlaty pod Milešovkou, Štěpánovská, 359, Štěpánovská 359, 41754 Kostomlaty pod Milešovkou |
|
JAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
41801, 23794348, Teplice, Bílina, Pražské Předměstí, Pražská, 149, 83 |
|
LUBOR NOVÁK
|
Neaktivní
od 21.05.2021
|
Jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
41754, 15000711, Kostomlaty pod Milešovkou, Kostomlaty pod Milešovkou, Husova, 316 |
|
JAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 05.08.2020
|
Jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
41801, 23794348, Teplice, Bílina, Pražské Předměstí, Pražská, 149, 83, Pražská 149/83, Pražské Předměstí, 41801 Bílina |
|
LUBOR NOVÁK
|
Neaktivní
od 21.05.2021
|
Jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
41754, 15000711, Teplice, Kostomlaty pod Milešovkou, Kostomlaty pod Milešovkou, Husova, 316, Husova 316, 41754 Kostomlaty pod Milešovkou |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
Jednatel |
26.10.2011 |
Adresa: |
41801, 27496236, Bílina, Liptická, 458 |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
Jednatel |
26.10.2011 |
Adresa: |
41801, 27496236, Teplice, Bílina, Mostecké Předměstí, Liptická, 458, Liptická 458, Mostecké Předměstí, 41801 Bílina |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 26.10.2011
|
Jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
41801, 23788950, Bílina, Bezovka, 398/13 |
|
Lubor Novák
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
Jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
41801, 23787643, Bílina, Teplická, 239/62 |
|
Jan Novák
|
Neaktivní
od 26.10.2011
|
Jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
41801, 23788950, Teplice, Bílina, Teplické Předměstí, Bezovka, 398, 13, Bezovka 398/13, Teplické Předměstí, 41801 Bílina |
|
Lubor Novák
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
Jednatel |
18.08.2004 |
Adresa: |
41801, 23787643, Teplice, Bílina, Teplické Předměstí, Teplická, 239, 62, Teplická 239/62, Teplické Předměstí, 41801 Bílina |
|