ANTONIO CORREIA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
19800, 22773665, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Kučerova, 770, 10 |
|
Antonio Correia
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
19800, 22773665, Praha, Černý Most, Kučerova, 770, 10, Kučerova 770/10, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Antonio Correia
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
19800, 22773665, Praha 9, Černý Most, Kučerova, 770, 10 |
|
Antonio Correia
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
19800, 22773665, Praha, Černý Most, Kučerova, 770, 10, Kučerova 770/10, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Antonín Kühn
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
Jednatel |
13.09.2004 |
Adresa: |
41181, 16632401, Brozany nad Ohří, 390 |
|
David Mihulka
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
Jednatel |
13.09.2004 |
Adresa: |
41181, 16631111, Brozany nad Ohří, 255 |
|
Antonín Kühn
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
Jednatel |
13.09.2004 |
Adresa: |
41181, 16632401, Litoměřice, Brozany nad Ohří, Brozany nad Ohří, Na Zámku, 390, Na Zámku 390, 41181 Brozany nad Ohří |
|
David Mihulka
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
Jednatel |
13.09.2004 |
Adresa: |
41181, 16631111, Litoměřice, Brozany nad Ohří, Brozany nad Ohří, Doksanská, 255, Doksanská 255, 41181 Brozany nad Ohří |
|