Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | RAAL spol. s r.o. |
ICO: | 25500449 |
Registrovaná adresa: | 61300, 19307331, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Generála Píky, 1993, 9, třída Generála Píky 1993/9, Černá Pole, 61300 Brno |
Začleněno na: | 09.09.1997 |
Předmět podnikání: |
zprostředkovatelská činnost
realitní činnost
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců
správa a údržba nemovitostí
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
reklamní činnost a marketing
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ERIANTA CO LIMITED | Aktivní | 23.11.2005 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PAVEL RICHTER | Aktivní | jednatel | 20.09.2016 |
|
|||
PAVEL RICHTER | Aktivní | jednatel | 20.09.2016 |
|
|||
PAVEL RICHTER | Neaktivní od 20.09.2016 | jednatel | 24.10.2015 |
|
|||
PAVEL RICHTER | Neaktivní od 20.09.2016 | jednatel | 24.10.2015 |
|
|||
Pavel Richter | Neaktivní od 24.10.2015 | jednatel | 23.11.2005 |
|
|||
PAVEL RICHTER | Neaktivní od 24.10.2015 | jednatel | 23.11.2005 |
|
|||
Otakar Kluch | Neaktivní od 28.09.2001 | jednatel | 09.09.1997 |
|
|||
Jiří Janák | Neaktivní od 23.11.2005 | jednatel | 09.09.1997 |
|
|||
Otakar Kluch | Neaktivní od 28.09.2001 | jednatel | 09.09.1997 |
|
|||
Jiří Janák | Neaktivní od 23.11.2005 | jednatel | 09.09.1997 |
|
Registrační číslo RAAL spol. s r.o. je 25500449.
Registrační adresa RAAL spol. s r.o. je 61300, 19307331, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Generála Píky, 1993, 9, třída Generála Píky 1993/9, Černá Pole, 61300 Brno.
RAAL spol. s r.o. byla založena 09.09.1997.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ERIANTA CO LIMITED.