Ing. JOSEF VEŠKRNA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.10.2022 |
Adresa: |
66441, 27654052, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Lesní, 304, 1a |
|
Ing. MILAN HRUŠKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.10.2022 |
Adresa: |
61600, 25332431, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3124, 12 |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.10.2022 |
Adresa: |
62400, 27822028, Brno-město, Brno, Komín, Nad Lískami, 1263, 4 |
|
Ing. JOSEF VEŠKRNA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.10.2022 |
Adresa: |
66441, 27654052, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Lesní, 304, 1a, Lesní 304/1a, 66441 Popůvky |
|
Ing. MILAN HRUŠKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.10.2022 |
Adresa: |
61600, 25332431, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3124, 12, Bochořákova 3124/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
18.10.2022 |
Adresa: |
62400, 27822028, Brno-město, Brno, Komín, Nad Lískami, 1263, 4, Nad Lískami 1263/4, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
člen představenstva |
17.05.2020 |
Adresa: |
62400, 27822028, Brno-město, Brno, Komín, Nad Lískami, 1263, 4 |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
člen představenstva |
17.05.2020 |
Adresa: |
62400, 27822028, Brno-město, Brno, Komín, Nad Lískami, 1263, 4, Nad Lískami 1263/4, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. JOSEF VEŠKRNA
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
předseda představenstva |
23.09.2016 |
Adresa: |
66441, 27654052, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Lesní, 304, 1a |
|
Ing. MILAN HRUŠKA
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
místopředseda představenstva |
23.09.2016 |
Adresa: |
61600, 25332431, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3124, 12 |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Neaktivní
od 17.05.2020
|
člen představenstva |
23.09.2016 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno-město, Brno, Líšeň, Belcrediho, 49, 7 |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Neaktivní
od 17.05.2020
|
člen představenstva |
23.09.2016 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno-město, Brno, Líšeň, Belcrediho, 49, 7, Belcrediho 49/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. JOSEF VEŠKRNA
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
předseda představenstva |
23.09.2016 |
Adresa: |
66441, 27654052, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Lesní, 304, 1a, Lesní 304/1a, 66441 Popůvky |
|
Ing. MILAN HRUŠKA
|
Neaktivní
od 18.10.2022
|
místopředseda představenstva |
23.09.2016 |
Adresa: |
61600, 25332431, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3124, 12, Bochořákova 3124/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. JOSEF VEŠKRNA
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
předseda představenstva |
28.01.2014 |
Adresa: |
66441, 27654052, Popůvky, Popůvky, Lesní, 304, 1a |
|
Ing. MILAN HRUŠKA
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
místopředseda představenstva |
28.01.2014 |
Adresa: |
61600, 25332431, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3124, 12 |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
člen představenstva |
28.01.2014 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno, Líšeň, Belcrediho, 49, 7 |
|
Ing. JOSEF VEŠKRNA
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
předseda představenstva |
28.01.2014 |
Adresa: |
66441, 27654052, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Lesní, 304, 1a, Lesní 304/1a, 66441 Popůvky |
|
Ing. MILAN HRUŠKA
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
místopředseda představenstva |
28.01.2014 |
Adresa: |
61600, 25332431, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3124, 12, Bochořákova 3124/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
člen představenstva |
28.01.2014 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno-město, Brno, Líšeň, Belcrediho, 49, 7, Belcrediho 49/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Josef Veškrna
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
předseda představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
66441, 27654052, Popůvky, Lesní, 304, 1a |
|
Ing. Milan Hruška
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
místopředseda představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
61600, 25332431, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 12 |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
člen představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno, Líšeň, Belcrediho, 49, 7 |
|
Ing. JOSEF VEŠKRNA
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
předseda představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
66441, 27654052, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Lesní, 304, 1a, Lesní 304/1a, 66441 Popůvky |
|
Ing. MILAN HRUŠKA
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
místopředseda představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
61600, 25332431, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3124, 12, Bochořákova 3124/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
člen představenstva |
20.12.2010 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno-město, Brno, Líšeň, Belcrediho, 49, 7, Belcrediho 49/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. JOSEF VEŠKRNA
|
Neaktivní
od 20.12.2010
|
předseda představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
66441, 27654052, Popůvky, Popůvky, Lesní, 304, 1a |
|
Ing. JOSEF VEŠKRNA
|
Neaktivní
od 20.12.2010
|
předseda představenstva |
17.06.2010 |
Adresa: |
66441, 27654052, Brno-venkov, Popůvky, Popůvky, Lesní, 304, 1a, Lesní 304/1a, 66441 Popůvky |
|
Ing. Josef Veškrna
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
předseda představenstva |
01.10.2007 |
Adresa: |
63400, 19484445, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 404/33 |
|
Ing. Josef Javora
|
Neaktivní
od 20.12.2010
|
člen představenstva |
01.10.2007 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno, Líšeň, Belcrediho, 49/7 |
|
Ing. Josef Veškrna
|
Neaktivní
od 17.06.2010
|
předseda představenstva |
01.10.2007 |
Adresa: |
63400, 19484445, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 404, 33, Oblá 404/33, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Neaktivní
od 20.12.2010
|
člen představenstva |
01.10.2007 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno-město, Brno, Líšeň, Belcrediho, 49, 7, Belcrediho 49/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Josef Javora
|
Neaktivní
od 01.10.2007
|
předseda představenstva |
22.05.2006 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno, Líšeň, Belcrediho, 7 |
|
Ing. Josef Veškrna
|
Neaktivní
od 01.10.2007
|
člen představenstva |
22.05.2006 |
Adresa: |
63400, 19484445, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 33 |
|
Ing. Josef Veškrna
|
Neaktivní
od 01.10.2007
|
člen představenstva |
22.05.2006 |
Adresa: |
63400, 19484445, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 404, 33, Oblá 404/33, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. JOSEF JAVORA
|
Neaktivní
od 01.10.2007
|
předseda představenstva |
22.05.2006 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno-město, Brno, Líšeň, Belcrediho, 49, 7, Belcrediho 49/7, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Josef Veškrna
|
Neaktivní
od 22.05.2006
|
člen představenstva |
27.02.2006 |
Adresa: |
63400, 19484445, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 33 |
|
Ing. Milan Hruška
|
Neaktivní
od 20.12.2010
|
místopředseda představenstva |
27.02.2006 |
Adresa: |
61600, 25332431, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 12 |
|
Ing. Josef Veškrna
|
Neaktivní
od 22.05.2006
|
člen představenstva |
27.02.2006 |
Adresa: |
63400, 19484445, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 404, 33, Oblá 404/33, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. MILAN HRUŠKA
|
Neaktivní
od 20.12.2010
|
místopředseda představenstva |
27.02.2006 |
Adresa: |
61600, 25332431, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3124, 12, Bochořákova 3124/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Josef Veškrna
|
Neaktivní
od 27.02.2006
|
místopředseda představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
63400, 19484445, Brno-město, Brno, Oblá, 33 |
|
Petr Veselý
|
Neaktivní
od 27.02.2006
|
člen představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
66601, 13318632, Brno-venkov, Tišnov, Husova, 705 |
|
Josef Javora
|
Neaktivní
od 22.05.2006
|
předseda představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno-město, Brno, Belcrediho, 7 |
|
Josef Veškrna
|
Neaktivní
od 27.02.2006
|
místopředseda představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
63400, 19484445, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 404, 33, Oblá 404/33, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Petr Veselý
|
Neaktivní
od 27.02.2006
|
člen představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
66601, 13318632, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Husova, 705, Husova 705, 66601 Tišnov |
|
Josef Javora
|
Neaktivní
od 22.05.2006
|
předseda představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
62800, 19410000, Brno-město, Brno, Líšeň, Belcrediho, 49, 7, Belcrediho 49/7, Líšeň, 62800 Brno |
|