SVATOSLAV JEŽEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.12.2023 |
Adresa: |
31200, 24584177, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Pod Vrchem, 1086, 48, Pod Vrchem 1086/48, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
PAVEL NEZVAL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.2018 |
Adresa: |
79803, 25612867, Prostějov, Plumlov, Plumlov, Sadová, 604 |
|
JIŘÍ KREPL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.2018 |
Adresa: |
79607, 24787787, Držovice, Držovice, SNP, 80, 19 |
|
PAVEL NEZVAL
|
Neaktivní
od 14.12.2023
|
jednatel |
10.09.2018 |
Adresa: |
79803, 25612867, Prostějov, Plumlov, Plumlov, Sadová, 604, Sadová 604, 79803 Plumlov |
|
JIŘÍ KREPL
|
Neaktivní
od 14.12.2023
|
jednatel |
10.09.2018 |
Adresa: |
79607, 24787787, Prostějov, Držovice, Držovice, SNP, 80, 19, SNP 80/19, 79607 Držovice |
|
JIŘÍ KREPL
|
Neaktivní
od 10.09.2018
|
jednatel |
11.01.2013 |
Adresa: |
79607, 24787787, Držovice, Držovice, SNP, 80, 19 |
|
JIŘÍ KREPL
|
Neaktivní
od 10.09.2018
|
jednatel |
11.01.2013 |
Adresa: |
79607, 24787787, Prostějov, Držovice, Držovice, SNP, 80, 19, SNP 80/19, 79607 Držovice |
|
Pavel Nezval
|
Neaktivní
od 10.09.2018
|
jednatel |
22.07.2003 |
Adresa: |
79803, 25612867, Prostějov, Plumlov, Sadová, 604 |
|
PAVEL NEZVAL
|
Neaktivní
od 10.09.2018
|
jednatel |
22.07.2003 |
Adresa: |
79803, 25612867, Prostějov, Plumlov, Plumlov, Sadová, 604, Sadová 604, 79803 Plumlov |
|
Pavel Nezval
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
79601, 24823601, Prostějov, Prostějov, Tylova, 18 |
|
Jiří Krepl
|
Neaktivní
od 11.01.2013
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
79607, Prostějov, Prostějov, SNP, 19 |
|
Pavel Nezval
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
79601, 24823601, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Tylova, 1786, 18, Tylova 1786/18, 79601 Prostějov |
|
Jiří Krepl
|
Neaktivní
od 11.01.2013
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
79601, 24804371, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Kostelní, 19, 3, Kostelní 19/3, 79601 Prostějov |
|