JAROSLAV NEČAS
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2021 |
Adresa: |
62700, 19547668, Brno-město, Brno, Slatina, Vlnitá, 547, 17 |
|
JAROSLAV NEČAS
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2021 |
Adresa: |
62700, 19547668, Brno-město, Brno, Slatina, Vlnitá, 547, 17, Vlnitá 547/17, Slatina, 62700 Brno |
|
JAROSLAV NEČAS
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
jednatel |
02.07.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
JAROSLAV NEČAS
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
jednatel |
02.07.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Jaroslav Nečas
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
jednatel |
23.06.2000 |
Adresa: |
60200, 19207565, Brno-město, Brno, Dornych, 29 |
|
Jaroslav Nečas
|
Neaktivní
od 02.07.2016
|
jednatel |
23.06.2000 |
Adresa: |
60200, 19207565, Brno-město, Brno, Trnitá, Dornych, 196, 29, Dornych 196/29, Trnitá, 60200 Brno |
|
Ing. Jan Hanák
|
Neaktivní
od 23.06.2000
|
jednatel |
16.07.1999 |
|
Ing. Michal Štroner
|
Neaktivní
od 23.06.2000
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Francouzská, 22 |
|
Ing. Jan Hanák
|
Neaktivní
od 23.06.2000
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
77, Dražovice, Dražovice 77, Česká republika |
|
Ing. Michal Štroner
|
Neaktivní
od 23.06.2000
|
jednatel |
16.07.1999 |
Adresa: |
22, Brno-město, Brno, Francouzská, Francouzská 22, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
Jan Kubačák
|
Neaktivní
od 16.07.1999
|
jednatel |
03.11.1997 |
Adresa: |
Vyškov, Vyškov, Dvořákova, 6 |
|
Jan Kubačák
|
Neaktivní
od 16.07.1999
|
jednatel |
03.11.1997 |
Adresa: |
68201, 13917439, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Město, Dvořákova, 257, 6, Dvořákova 257/6, Vyškov-Město, 68201 Vyškov |
|