ROBERT JAVŮREK
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
41501, 20241411, Teplice, Trnovany, Antonína Sochora, 1516, 2 |
|
ROBERT JAVŮREK
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
jednatel |
21.03.2014 |
Adresa: |
41501, 20241411, Teplice, Teplice, Trnovany, Antonína Sochora, 1516, 2, Antonína Sochora 1516/2, Trnovany, 41501 Teplice |
|
ANTONÍN BLEŠA
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
03.05.2012 |
Adresa: |
61300, 19299303, Brno, Černá Pole, Muchova, 1078, 3 |
|
ANTONÍN BLEŠA
|
Neaktivní
od 21.03.2014
|
jednatel |
03.05.2012 |
Adresa: |
61300, 19299303, Brno-město, Brno, Černá Pole, Muchova, 1078, 3, Muchova 1078/3, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Josef Votava
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
26.06.2007 |
Adresa: |
76901, 10231773, Holešov, Palackého, 319 |
|
Věra Tomečková
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
26.06.2007 |
Adresa: |
76001, Zlín, Fabiánka, 178 |
|
Antonín Bleša
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
26.06.2007 |
Adresa: |
76701, Kroměříž, tř. 1. Máje, 575/11 |
|
Josef Votava
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
26.06.2007 |
Adresa: |
76901, 10231773, Kroměříž, Holešov, Všetuly, Palackého, 319, Palackého 319, Všetuly, 76901 Holešov |
|
VĚRA TOMEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
26.06.2007 |
Adresa: |
76001, 4162421, Zlín, Zlín, Kudlov, Fabiánka I, 178, Fabiánka I 178, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Antonín Bleša
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
26.06.2007 |
Adresa: |
76701, 10350896, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, 1. máje, 575, 11, 1. máje 575/11, 76701 Kroměříž |
|
Antonín Bleša
|
Neaktivní
od 26.06.2007
|
jednatel |
25.06.2003 |
Adresa: |
Kroměříž, Kroměříž, tř. 1. Máje, 575/11 |
|
Vlastimil Luběna
|
Neaktivní
od 26.06.2007
|
jednatel |
25.06.2003 |
Adresa: |
10349961, Kroměříž, Nerudova, 458 |
|
Josef Votava
|
Neaktivní
od 26.06.2007
|
jednatel |
25.06.2003 |
Adresa: |
10231773, Holešov, Palackého, 319 |
|
Antonín Bleša
|
Neaktivní
od 26.06.2007
|
jednatel |
25.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10350896, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, 1. máje, 575, 11, 1. máje 575/11, 76701 Kroměříž |
|
Vlastimil Luběna
|
Neaktivní
od 26.06.2007
|
jednatel |
25.06.2003 |
Adresa: |
76701, 10349961, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Nerudova, 458, 2, Nerudova 458/2, 76701 Kroměříž |
|
Josef Votava
|
Neaktivní
od 26.06.2007
|
jednatel |
25.06.2003 |
Adresa: |
76901, 10231773, Kroměříž, Holešov, Všetuly, Palackého, 319, Palackého 319, Všetuly, 76901 Holešov |
|
Antonín Bleša
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
jednatel |
21.02.2000 |
Adresa: |
Kroměříž, Kroměříž, tř. 1. Máje, 575/11 |
|
Antonín Bleša
|
Neaktivní
od 25.06.2003
|
jednatel |
21.02.2000 |
Adresa: |
76701, 10350896, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, 1. máje, 575, 11, 1. máje 575/11, 76701 Kroměříž |
|
Mgr. Marta Stratilová
|
Neaktivní
od 21.02.2000
|
jednatel |
26.02.1999 |
Adresa: |
10376437, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 3361 |
|
Mgr. Marta Stratilová
|
Neaktivní
od 21.02.2000
|
jednatel |
26.02.1999 |
Adresa: |
76701, 10376437, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 3361, 52, Havlíčkova 3361/52, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Karel Stratil
|
Neaktivní
od 26.02.1999
|
jednatel |
03.11.1997 |
Adresa: |
10376437, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 3361 |
|
Ing. Karel Stratil
|
Neaktivní
od 26.02.1999
|
jednatel |
03.11.1997 |
Adresa: |
76701, 10376437, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 3361, 52, Havlíčkova 3361/52, 76701 Kroměříž |
|