JAROSLAV VLASÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.08.2024 |
Adresa: |
66902, 25932063, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 3647, 140, Pražská 3647/140, 66902 Znojmo |
|
JAROSLAV VLASÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.06.2019 |
Adresa: |
66902, 25932063, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 3647, 140 |
|
JAROSLAV VLASÁK
|
Neaktivní
od 02.08.2024
|
člen představenstva |
27.06.2019 |
Adresa: |
66902, 25932063, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 3647, 140, Pražská 3647/140, 66902 Znojmo |
|
JAROSLAV VLASÁK
|
Neaktivní
od 27.06.2019
|
člen představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
66902, 25932063, Znojmo, Znojmo, Pražská, 3647, 140 |
|
JAROSLAV VLASÁK
|
Neaktivní
od 27.06.2019
|
člen představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
66902, 25932063, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 3647, 140, Pražská 3647/140, 66902 Znojmo |
|
Jaroslav Vlasák
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
předseda představenstva |
27.05.2010 |
Adresa: |
66902, 25932063, Znojmo, Pražská, 3647/140 |
|
JAROSLAV VLASÁK
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
předseda představenstva |
27.05.2010 |
Adresa: |
66902, 25932063, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 3647, 140, Pražská 3647/140, 66902 Znojmo |
|
Jaroslav Vlasák
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
předseda představenstva |
14.11.2003 |
Adresa: |
66902, 25932063, Znojmo, Pražská, 3647/140 |
|
JAROSLAV VLASÁK
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
předseda představenstva |
14.11.2003 |
Adresa: |
66902, 25932063, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 3647, 140, Pražská 3647/140, 66902 Znojmo |
|
Ing. Luděk Nesiba
|
Neaktivní
od 22.04.2002
|
člen představenstva |
18.11.1997 |
Adresa: |
11015195, Znojmo, Znojmo, Hradišťská, 56 |
|
Metoděj Bubík
|
Neaktivní
od 22.04.2002
|
člen představenstva |
18.11.1997 |
Adresa: |
10983856, Znojmo, Znojmo, Zámečnická, 15 |
|
Jaroslav Vlasák
|
Neaktivní
od 14.11.2003
|
předseda představenstva |
18.11.1997 |
Adresa: |
Znojmo-Přímětice, 558 |
|
Ing. Luděk Nesiba
|
Neaktivní
od 22.04.2002
|
člen představenstva |
18.11.1997 |
Adresa: |
66902, 11015195, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Hradišťská, 3556, 56, Hradišťská 3556/56, 66902 Znojmo |
|
Metoděj Bubík
|
Neaktivní
od 22.04.2002
|
člen představenstva |
18.11.1997 |
Adresa: |
66902, 10983856, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Zámečnická, 291, 15, Zámečnická 291/15, 66902 Znojmo |
|
Jaroslav Vlasák
|
Neaktivní
od 14.11.2003
|
předseda představenstva |
18.11.1997 |
Adresa: |
558, Znojmo-Přímětice, Znojmo-Přímětice 558, Česká republika |
|