Ing. MARTIN MILOŠ
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
jednatel |
12.01.2018 |
Adresa: |
16000, 25791541, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1106, 17 |
|
Ing. MARTIN MILOŠ
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
jednatel |
12.01.2018 |
Adresa: |
16000, 25791541, Praha, Bubeneč, Pod kaštany, 1106, 17, Pod kaštany 1106/17, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
VLADIMÍR KNOFLÍČEK
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
69002, 18997392, Břeclav, Břeclav, Žerotínova, 831, 4 |
|
VLADIMÍR KNOFLÍČEK
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
69002, 18997392, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Žerotínova, 831, 4, Žerotínova 831/4, 69002 Břeclav |
|
VLADIMÍR KNOFLÍČEK
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
13.05.2013 |
Adresa: |
69002, 18997392, Břeclav, Břeclav, Žerotínova, 831, 4 |
|
VLADIMÍR KNOFLÍČEK
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
13.05.2013 |
Adresa: |
69002, 18997392, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Žerotínova, 831, 4, Žerotínova 831/4, 69002 Břeclav |
|
JUDr. Vladimír Knoflíček
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
jednatel |
03.07.2009 |
Adresa: |
69002, 19009747, Břeclav, Karla Čapka, 2068/17 |
|
JUDr. Vladimír Knoflíček
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
jednatel |
03.07.2009 |
Adresa: |
69002, 19009747, Břeclav, Břeclav, Břeclav, Karla Čapka, 2068, 17, Karla Čapka 2068/17, 69002 Břeclav |
|
Marcela Milošová
|
Neaktivní
od 03.07.2009
|
jednatel |
06.05.2005 |
Adresa: |
25228, 6519229, Černošice, Dobřichovická, 1520 |
|
Marcela Milošová
|
Neaktivní
od 03.07.2009
|
jednatel |
06.05.2005 |
Adresa: |
25228, 6519229, Praha-západ, Černošice, Černošice, Dobřichovická, 1520, Dobřichovická 1520, 25228 Černošice |
|
Ing. Martin Miloš
|
Neaktivní
od 06.05.2005
|
jednatel |
14.02.2000 |
Adresa: |
69501, 23209216, Hodonín, Brandlova, 3408/100 |
|
Ing. Martin Miloš
|
Neaktivní
od 06.05.2005
|
jednatel |
14.02.2000 |
Adresa: |
69501, 23209216, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Brandlova, 3408, 100, Brandlova 3408/100, 69501 Hodonín |
|
Ing. Martin Miloš
|
Neaktivní
od 14.02.2000
|
jednatel |
10.12.1997 |
Adresa: |
69501, 23208929, Hodonín, Brandlova, 101 |
|
Ing. Martin Miloš
|
Neaktivní
od 14.02.2000
|
jednatel |
10.12.1997 |
Adresa: |
69501, 23208929, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Brandlova, 3379, 101, Brandlova 3379/101, 69501 Hodonín |
|