Ing. OLDŘICH VÁCLAVEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.07.2023 |
Adresa: |
66902, 10797297, Znojmo, Kuchařovice, Kuchařovice, Znojemská, 220, Znojemská 220, 66902 Kuchařovice |
|
Ing. OLDŘICH VÁCLAVEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
66904, 10884581, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Horníčkova, 577, 5 |
|
Ing. OLDŘICH VÁCLAVEK
|
Neaktivní
od 06.07.2023
|
jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
66904, 10884581, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Horníčkova, 577, 5, Horníčkova 577/5, Přímětice, 66904 Znojmo |
|
OLDŘICH VÁCLAVEK
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
66904, 10884581, Znojmo, Přímětice, Horníčkova, 577, 5 |
|
OLDŘICH VÁCLAVEK
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
66904, 10884581, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Horníčkova, 577, 5, Horníčkova 577/5, Přímětice, 66904 Znojmo |
|
Ing. Oldřich Václavek
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
08.09.2003 |
Adresa: |
66904, 10884581, Znojmo, Přímětice, 577 |
|
Ing. OLDŘICH VÁCLAVEK
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
08.09.2003 |
Adresa: |
66904, 10884581, Znojmo, Znojmo, Přímětice, Horníčkova, 577, 5, Horníčkova 577/5, Přímětice, 66904 Znojmo |
|
Ing. Stanislav Václavek
|
Neaktivní
od 08.09.2003
|
jednatel |
06.01.1998 |
Adresa: |
66902, 10991476, Znojmo, Jiráskova, 6 |
|
Ing. Stanislav Václavek
|
Neaktivní
od 08.09.2003
|
jednatel |
06.01.1998 |
Adresa: |
66902, 10991476, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Jiráskova, 1080, 6, Jiráskova 1080/6, 66902 Znojmo |
|