Michal Legindi
|
Neaktivní
od 04.11.2008
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
62800, 19432381, Brno, Houbalova, 9 |
|
Michal Legindi
|
Neaktivní
od 04.11.2008
|
jednatel |
18.07.2005 |
Adresa: |
62800, 19432381, Brno-město, Brno, Líšeň, Houbalova, 2090, 9, Houbalova 2090/9, Líšeň, 62800 Brno |
|
Michal Legindi
|
Neaktivní
od 07.01.1998
|
|
07.01.1998 |
Adresa: |
60200, 100, Brno-město, Brno, Vlhká |
|
Michal Legindi
|
Neaktivní
od 18.07.2005
|
jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
60200, 19183640, Brno-město, Brno, Vlhká, 8 |
|
Ing. Věra Vašíčková
|
Neaktivní
od 25.08.2005
|
jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
62800, 999999999, Brno-město, Brno, Vlkova, 1 |
|
Michal Legindi
|
Neaktivní
od 07.01.1998
|
|
07.01.1998 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Vlhká, 60200, Vlhká, 60200 Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
Michal Legindi
|
Neaktivní
od 18.07.2005
|
jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
60200, 19183640, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Vlhká, 164, 8, Vlhká 164/8, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
Ing. Věra Vašíčková
|
Neaktivní
od 25.08.2005
|
jednatel |
07.01.1998 |
Adresa: |
62800, 19435193, Brno-město, Brno, Líšeň, Vlkova, 2367, 1, Vlkova 2367/1, Líšeň, 62800 Brno |
|