Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | SATE Hulín s.r.o. |
ICO: | 25517465 |
Registrovaná adresa: | 76824, 26978555, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba, 1198, Družba 1198, 76824 Hulín |
Začleněno na: | 05.02.1998 |
Předmět podnikání: |
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, Velkoobchod a maloobchod, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Pronájem a půjčování věcí movitých, Poskytování technických služeb.
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MONIKA ŠESTÁKOVÁ SCHILLINGOVÁ | Aktivní | předseda | 21.10.2020 |
|
|||
Ing. JIŘÍ SCHAFFER | Aktivní | člen dozorčí rady | 21.10.2020 |
|
|||
PETR POLÁK | Aktivní | člen dozorčí rady | 21.10.2020 |
|
|||
Město Hulín 00287229 | Aktivní | 18.08.2010 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MARTIN PROCHÁZKA | Aktivní | jednatel | 06.04.2021 |
|
|||
MARTIN PROCHÁZKA | Aktivní | jednatel | 06.04.2021 |
|
|||
Martin Procházka | Neaktivní od 06.04.2021 | jednatel | 29.03.2003 |
|
|||
MARTIN PROCHÁZKA | Neaktivní od 06.04.2021 | jednatel | 29.03.2003 |
|
|||
Martin Procházka | Neaktivní od 29.03.2003 | jednatel | 05.02.1998 |
|
|||
MARTIN PROCHÁZKA | Neaktivní od 29.03.2003 | jednatel | 05.02.1998 |
|
Registrační číslo SATE Hulín s.r.o. je 25517465.
Registrační adresa SATE Hulín s.r.o. je 76824, 26978555, Kroměříž, Hulín, Hulín, Družba, 1198, Družba 1198, 76824 Hulín.
SATE Hulín s.r.o. byla založena 05.02.1998.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. MONIKA ŠESTÁKOVÁ SCHILLINGOVÁ, Ing. JIŘÍ SCHAFFER, PETR POLÁK, Město Hulín.