Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | OLkom a.s. |
ICO: | 25518381 |
Registrovaná adresa: | 77900, 23284293, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Holická, 1091, 31b, Holická 1091/31b, Hodolany, 77900 Olomouc |
Začleněno na: | 01.03.1998 |
Datum ukončení: | 20.08.2013 |
Předmět podnikání: |
zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: 1. Drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů 2. Drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetně navazujících kabelových souborů 3. Kabelová vedení s optickými vlákny
zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotnételekomunikační sítě v rozsahu:1. Drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetněnavazujících kabelových souborů2. Drátová telekomunikační vedení v dálkových sítích včetněnavazujících kabelových souborů3. Kabelová vedení s optickými vlákny
ekonomické a organizační poradenství
projektování elektrických zařízení
poskytování telekomunikačních služeb
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování
leasingová činnost
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
poradenská činnost v oblasti sdělovací a výpočetní techniky
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zprostředkovatelská činnost, mimo činnosti vyžadující zvláštní povolení
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
silniční motorová doprava nákladní
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
zprostředkování, realizace a organizace dalšího vzdělávání
výroba a prodej nenahraných nosičů, zvukových nebo zvukověobrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových azvukově obrazových záznamů
zemní práce
výroba a prodej nenahraných nosičů, zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej
zprostředkovatelská činnost, mimo činnosti vyžadující zvláštnípovolení
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Jaroslav Čikl | Neaktivní od 20.08.2013 | člen | 11.04.2000 |
|
|||
Ing. Stanislav Hladík | Neaktivní od 20.08.2013 | člen | 22.03.1999 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jiří Peňáz | Neaktivní od 27.11.2003 | člen představenstva | 05.06.2002 |
|
|||
Ing. Jiří Peňáz | Neaktivní od 27.11.2003 | člen představenstva | 05.06.2002 |
|
|||
Ing. Jiří Peňáz | Neaktivní od 05.06.2002 | člen představenstva | 10.05.2001 |
|
|||
Ing. Svatomír Hlavinka | Neaktivní od 27.11.2003 | předseda představenstva | 10.05.2001 |
|
|||
Michal Šín | Neaktivní od 27.11.2003 | místopředseda představenstva | 10.05.2001 |
|
|||
Ing. Jiří Peňáz | Neaktivní od 05.06.2002 | člen představenstva | 10.05.2001 |
|
|||
Ing. Svatomír Hlavinka | Neaktivní od 27.11.2003 | předseda představenstva | 10.05.2001 |
|
|||
Michal Šín | Neaktivní od 27.11.2003 | místopředseda představenstva | 10.05.2001 |
|
|||
Ing. Milan Naswetter | Neaktivní od 10.05.2001 | předseda představenstva | 11.04.2000 |
|
|||
Ing. Miroslav Škach | Neaktivní od 10.05.2001 | místopředseda představenstva | 11.04.2000 |
|
|||
Ing. Vojtěch Hrtan | Neaktivní od 10.05.2001 | člen představenstva | 11.04.2000 |
|
|||
Ing. Milan Naswetter | Neaktivní od 10.05.2001 | předseda představenstva | 11.04.2000 |
|
|||
Ing. MIROSLAV ŠKACH | Neaktivní od 10.05.2001 | místopředseda představenstva | 11.04.2000 |
|
|||
Ing. Vojtěch Hrtan | Neaktivní od 10.05.2001 | člen představenstva | 11.04.2000 |
|
|||
Ing. Milan Kryst | Neaktivní od 11.04.2000 | místopředseda představenstva | 06.04.1999 |
|
|||
Ing. Milan Kryst | Neaktivní od 11.04.2000 | místopředseda představenstva | 06.04.1999 |
|
|||
Ing. Michal Příleský | Neaktivní od 06.04.1999 | místopředseda představenstva | 01.03.1998 |
|
|||
Ing. Václav Kamený | Neaktivní od 11.04.2000 | předseda představenstva | 01.03.1998 |
|
|||
Mgr. Marie Brančíková | Neaktivní od 11.04.2000 | členka představenstva | 01.03.1998 |
|
|||
Ing. Michal Příleský | Neaktivní od 06.04.1999 | místopředseda představenstva | 01.03.1998 |
|
|||
Ing. Václav Kamený | Neaktivní od 11.04.2000 | předseda představenstva | 01.03.1998 |
|
|||
Mgr. Marie Brančíková | Neaktivní od 11.04.2000 | členka představenstva | 01.03.1998 |
|
Registrační číslo OLkom a.s. je 25518381.
Registrační adresa OLkom a.s. je 77900, 23284293, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Holická, 1091, 31b, Holická 1091/31b, Hodolany, 77900 Olomouc.
OLkom a.s. byla založena 01.03.1998.