VERONIKA BERKI
|
Aktivní
|
jednatel |
24.05.2024 |
Adresa: |
Mukačevo, Trudova ulice 22, Trudova ulice 22, Mukačevo, Ukrajina |
|
ANETA BLECHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.06.2022 |
Adresa: |
61400, 19252030, Brno-město, Brno, Husovice, Vranovská, 1160, 77 |
|
ANETA BLECHOVÁ
|
Neaktivní
od 24.05.2024
|
jednatel |
26.08.2023 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
ANETA BLECHOVÁ
|
Neaktivní
od 26.08.2023
|
jednatel |
23.06.2022 |
Adresa: |
61400, 19252030, Brno-město, Brno, Husovice, Vranovská, 1160, 77, Vranovská 1160/77, Husovice, 61400 Brno |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
jednatel |
08.06.2022 |
Adresa: |
15000, 22101047, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48 |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 23.06.2022
|
jednatel |
08.06.2022 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JANA MALÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
16300, 22246801, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Čistovická, 356, 53 |
|
Jana Malá
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
16300, 22246801, Praha, Řepy, Čistovická, 356, 53, Čistovická 356/53, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
JITKA MATYSOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
15500, 22064711, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Draženovská, 495, 8 |
|
JITKA MATYSOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
15500, 22064711, Praha, Řeporyje, Draženovská, 495, 8, Draženovská 495/8, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
Jitka Matysová
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
08.01.2003 |
Adresa: |
15000, 22064711, Praha 5, Draženovská, 495 |
|
Jana Malá
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
08.01.2003 |
Adresa: |
16000, 22246801, Praha 6, Čistovická, 356 |
|
JITKA MATYSOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
08.01.2003 |
Adresa: |
15500, 22064711, Praha, Řeporyje, Draženovská, 495, 8, Draženovská 495/8, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
Jana Malá
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
08.01.2003 |
Adresa: |
16300, 22246801, Praha, Řepy, Čistovická, 356, 53, Čistovická 356/53, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Zdeněk Koukal
|
Neaktivní
od 08.01.2003
|
jednatel |
03.02.1998 |
Adresa: |
74103, Nový Jičín, Loučka, 270 |
|
Hana Petříková
|
Neaktivní
od 08.01.2003
|
jednatel |
03.02.1998 |
Adresa: |
75000, 11239476, Přerov, Bohuslava Němce, 3 |
|
Zdeněk Koukal
|
Neaktivní
od 08.01.2003
|
jednatel |
03.02.1998 |
Adresa: |
74101, 8383995, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Nerudova, 270, 18, Nerudova 270/18, 74101 Nový Jičín |
|
Hana Petříková
|
Neaktivní
od 08.01.2003
|
jednatel |
03.02.1998 |
Adresa: |
75002, 11239476, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Bohuslava Němce, 2691, 3, Bohuslava Němce 2691/3, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|