Ing. BRONISLAV SOKOLA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.08.2018 |
Adresa: |
76361, 4077750, Zlín, Napajedla, Napajedla, Na Malině, 894 |
|
Ing. BRONISLAV SOKOLA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.08.2018 |
Adresa: |
76361, 4077750, Zlín, Napajedla, Napajedla, Na Malině, 894, Na Malině 894, 76361 Napajedla |
|
MILAN SOKOLA
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
jednatel |
07.01.2019 |
Adresa: |
76361, 4081048, Zlín, Napajedla, Napajedla, Olbrachtova, 1252 |
|
Milan Sokola
|
Neaktivní
od 30.11.2022
|
jednatel |
07.01.2019 |
Adresa: |
76361, 4081048, Zlín, Napajedla, Napajedla, Olbrachtova, 1252, Olbrachtova 1252, 76361 Napajedla |
|
Ing. Bronislav Sokola
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
jednatel |
06.09.2006 |
Adresa: |
76361, 4072049, Napajedla, Masarykovo náměstí, 65 |
|
Ing. Bronislav Sokola
|
Neaktivní
od 15.08.2018
|
jednatel |
06.09.2006 |
Adresa: |
76361, 4072049, Zlín, Napajedla, Napajedla, Masarykovo náměstí, 65, Masarykovo náměstí 65, 76361 Napajedla |
|
Ing. Bronislav Sokola
|
Neaktivní
od 19.02.2001
|
Jednatel |
07.04.1999 |
Adresa: |
76361, 4081048, Napajedla, Olbrachtova, 1252 |
|
ing. Bronislav Sokola
|
Neaktivní
od 19.02.2001
|
Jednatel |
07.04.1999 |
Adresa: |
76361, 4081048, Zlín, Napajedla, Napajedla, Olbrachtova, 1252, Olbrachtova 1252, 76361 Napajedla |
|
Milan Sokola
|
Neaktivní
od 07.01.2019
|
jednatel |
04.11.1998 |
Adresa: |
76361, 4081048, Napajedla, Olbrachtova, 1252 |
|
Milan Sokola
|
Neaktivní
od 07.01.2019
|
jednatel |
04.11.1998 |
Adresa: |
76361, 4081048, Zlín, Napajedla, Napajedla, Olbrachtova, 1252, Olbrachtova 1252, 76361 Napajedla |
|
Ing. Bronislav Sokola
|
Neaktivní
od 07.04.1999
|
Jednatel |
03.03.1998 |
Adresa: |
76302, Zlín, Zlín,Malenovice, Potěhníkova, 105 |
|
Ivo Absolon
|
Neaktivní
od 06.09.2006
|
Jednatel |
03.03.1998 |
Adresa: |
68601, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Velehradská, 805 |
|
Ing. Bronislav Sokola
|
Neaktivní
od 07.04.1999
|
Jednatel |
03.03.1998 |
Adresa: |
105, Zlín, Zlín,Malenovice, Potěhníkova, 76302, Potěhníkova 105, 76302 Zlín,Malenovice, okres: Zlín, Česká republika |
|
Ivo Absolon
|
Neaktivní
od 06.09.2006
|
Jednatel |
03.03.1998 |
Adresa: |
68601, 18962017, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Velehradská třída, 805, Velehradská třída 805, 68601 Uherské Hradiště |
|