Ing. MILAN SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2018 |
Adresa: |
63800, 19263953, Brno-město, Brno, Lesná, Vaculíkova, 529, 6 |
|
Ing. MILAN SEDLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2018 |
Adresa: |
63800, 19263953, Brno-město, Brno, Lesná, Vaculíkova, 529, 6, Vaculíkova 529/6, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. MILAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
62400, 19678223, Brno-město, Brno, Komín, Vavřinecká, 654, 7 |
|
Ing. Milan Sedláček
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
62400, 19678223, Brno-město, Brno, Komín, Vavřinecká, 654, 7, Vavřinecká 654/7, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. MILAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
26.02.2016 |
Adresa: |
62400, 19678223, Brno-město, Brno, Komín, Vavřinecká, 654, 7 |
|
Ing. Milan Sedláček
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
26.02.2016 |
Adresa: |
62400, 19678223, Brno-město, Brno, Komín, Vavřinecká, 654, 7, Vavřinecká 654/7, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Milan Sedláček
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
07.02.2003 |
Adresa: |
62400, 19678223, Brno, Vavřinecká, 7 |
|
Ing. Milan Sedláček
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
07.02.2003 |
Adresa: |
62400, 19678223, Brno-město, Brno, Komín, Vavřinecká, 654, 7, Vavřinecká 654/7, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Milan Sedláček
|
Neaktivní
od 07.02.2003
|
jednatel |
04.03.1998 |
Adresa: |
62400, 19678223, Brno, Vavřinecká, 7 |
|
Jindřich Král
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
04.03.1998 |
Adresa: |
62400, 19678045, Brno, Absolonova, 24 |
|
Ing. Milan Sedláček
|
Neaktivní
od 07.02.2003
|
jednatel |
04.03.1998 |
Adresa: |
62400, 19678223, Brno-město, Brno, Komín, Vavřinecká, 654, 7, Vavřinecká 654/7, Komín, 62400 Brno |
|
Jindřich Král
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
04.03.1998 |
Adresa: |
62400, 19678045, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 641, 24, Absolonova 641/24, Komín, 62400 Brno |
|