Ing. Pavel Knapp
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
jednatel |
15.11.2011 |
Adresa: |
53901, 5376904, Hlinsko, Husova, 30 |
|
Ing. Pavel Knapp
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
jednatel |
15.11.2011 |
Adresa: |
53901, 5376904, Chrudim, Hlinsko, Hlinsko, Husova, 30, Husova 30, 53901 Hlinsko |
|
Kateřina Nováková
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
jednatel |
14.04.2010 |
Adresa: |
59101, 3410064, Žďár nad Sázavou, Okružní, 1963, 46 |
|
Kateřina Nováková
|
Neaktivní
od 15.05.2012
|
jednatel |
14.04.2010 |
Adresa: |
59101, 3410064, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Okružní, 1963, 46, Okružní 1963/46, Žďár nad Sázavou 3, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Ing. Pavel Knapp
|
Neaktivní
od 15.11.2011
|
jednatel |
14.10.2009 |
Adresa: |
79395, 13990250, Město Albrechtice, Lázeňská, 2 |
|
Ing. Pavel Knapp
|
Neaktivní
od 15.11.2011
|
jednatel |
14.10.2009 |
Adresa: |
79395, 13990250, Bruntál, Město Albrechtice, Město Albrechtice, Lázeňská, 119, 2, Lázeňská 119/2, 79395 Město Albrechtice |
|
Ing. David Řeháček
|
Neaktivní
od 14.10.2009
|
jednatel |
14.09.2006 |
Adresa: |
62300, 19386117, Brno, Kohoutovice, Libušino Údolí, 675/158 |
|
Ing. David Řeháček
|
Neaktivní
od 14.10.2009
|
jednatel |
14.09.2006 |
Adresa: |
62300, 19386117, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Libušino údolí, 675, 158, Libušino údolí 675/158, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
RNDr. Roman Rosenberg
|
Neaktivní
od 14.09.2006
|
jednatel |
27.07.2004 |
Adresa: |
Praha 5, U Jezera, 2037/22 |
|
RNDr. ROMAN ROSENBERG
|
Neaktivní
od 14.09.2006
|
jednatel |
27.07.2004 |
Adresa: |
15500, 22123725, Praha, Stodůlky, U jezera, 2037, 22, U jezera 2037/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Vladimír Štefánik
|
Neaktivní
od 27.07.2004
|
jednatel |
05.12.2003 |
Adresa: |
Brno, Merhautova, 694/66 |
|
Vladimír Štefánik
|
Neaktivní
od 27.07.2004
|
jednatel |
05.12.2003 |
Adresa: |
694/66, Brno, Merhautova, Merhautova 694/66, Brno, Česká republika |
|
neuveden
|
Neaktivní
od 27.07.2004
|
jednatel |
09.07.2003 |
|
Ing. Libor Vyhnálek
|
Neaktivní
od 09.07.2003
|
jednatel |
26.03.1998 |
Adresa: |
61200, 19260113, Brno-město, Brno, Hlohová, 5 |
|
Ing. Libor Vyhnálek
|
Neaktivní
od 09.07.2003
|
jednatel |
26.03.1998 |
Adresa: |
61200, 19260113, Brno-město, Brno, Lesná, Hlohová, 172, 5, Hlohová 172/5, Lesná, 61200 Brno |
|