ing. TATIANA JURASOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
63900, 19127111, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 486, 18 |
|
ing. TATIANA JURASOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
63900, 19127111, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 486, 18, Vinohrady 486/18, Štýřice, 63900 Brno |
|
ing. TATIANA JURASOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
14.11.2015 |
Adresa: |
63900, 19127111, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 486, 18 |
|
ing. TATIANA JURASOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
14.11.2015 |
Adresa: |
63900, 19127111, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 486, 18, Vinohrady 486/18, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Tatiana Jurasová
|
Neaktivní
od 14.11.2015
|
jednatel |
28.12.2002 |
Adresa: |
63900, 19127111, Brno, Vinohrady, 18 |
|
ing. TATIANA JURASOVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2015
|
jednatel |
28.12.2002 |
Adresa: |
63900, 19127111, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 486, 18, Vinohrady 486/18, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Tatiana Jurasová
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
jednatel |
30.04.1999 |
Adresa: |
63900, 19127111, Brno, Vinohrady, 18 |
|
ing. TATIANA JURASOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
jednatel |
30.04.1999 |
Adresa: |
63900, 19127111, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 486, 18, Vinohrady 486/18, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ladislav Pacák
|
Neaktivní
od 30.04.1999
|
jednatel |
10.04.1998 |
Adresa: |
63900, 19127111, Brno-město, Brno, Vinohrady, 18 |
|
Ladislav Pacák
|
Neaktivní
od 30.04.1999
|
jednatel |
10.04.1998 |
Adresa: |
63900, 19127111, Brno-město, Brno, Štýřice, Vinohrady, 486, 18, Vinohrady 486/18, Štýřice, 63900 Brno |
|