Ing. Jiří Melzer
|
Neaktivní
od 02.04.2011
|
jednatel |
28.12.2009 |
Adresa: |
77900, 23271809, Olomouc, Dělnická, 526/2 |
|
Ing. Jiří Melzer
|
Neaktivní
od 02.04.2011
|
jednatel |
28.12.2009 |
Adresa: |
77900, 23271809, Olomouc, Olomouc, Neředín, Dělnická, 526, 2, Dělnická 526/2, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jiří Melzer
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
jednatel |
04.12.2002 |
Adresa: |
79801, 24781789, Prostějov, Čechovická, 114 |
|
Ing. Jiří Melzer
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
jednatel |
04.12.2002 |
Adresa: |
79604, 24781789, Prostějov, Prostějov, Čechovice, Čechovická, 350, 114, Čechovická 350/114, Čechovice, 79604 Prostějov |
|
Aleš Matýsek
|
Neaktivní
od 04.12.2002
|
jednatel |
07.04.2000 |
Adresa: |
79604, 3, Prostějov, J. Zrzavého, 1 |
|
Aleš Matýsek
|
Neaktivní
od 04.12.2002
|
jednatel |
07.04.2000 |
Adresa: |
79604, 24847771, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Jana Zrzavého, 3988, 1, Jana Zrzavého 3988/1, 79604 Prostějov |
|
ing. Miroslav Šmatera
|
Neaktivní
od 07.04.2000
|
jednatel |
09.04.1998 |
Adresa: |
79601, 24842109, Prostějov, Olomoucká, 38 |
|
Ing. Jan Melzer
|
Neaktivní
od 02.04.2011
|
jednatel |
09.04.1998 |
Adresa: |
79801, 24786764, Prostějov, Borová, 17 |
|
Ing. Miroslav Šmatera
|
Neaktivní
od 07.04.2000
|
jednatel |
09.04.1998 |
Adresa: |
79601, 24842109, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Olomoucká, 3490, 38, Olomoucká 3490/38, 79601 Prostějov |
|
Ing. Jan Melzer
|
Neaktivní
od 02.04.2011
|
jednatel |
09.04.1998 |
Adresa: |
79604, 24786764, Prostějov, Prostějov, Domamyslice, Borová, 348, 17, Borová 348/17, Domamyslice, 79604 Prostějov |
|