Ing. RADOSLAV KRAVÁČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.12.2023 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. DANA SCHMITTOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.12.2023 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
BOŘEK CHMELÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.12.2023 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. RADOSLAV KRAVÁČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.05.2019 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4 |
|
Ing. DANA SCHMITTOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.05.2019 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4 |
|
FRANTIŠEK HOLÁTKO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.05.2019 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4 |
|
Ing. RADOSLAV KRAVÁČEK
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
předseda představenstva |
10.05.2019 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. DANA SCHMITTOVÁ
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
člen představenstva |
10.05.2019 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
FRANTIŠEK HOLÁTKO
|
Neaktivní
od 06.12.2023
|
člen představenstva |
10.05.2019 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. RADOSLAV KRAVÁČEK
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
předseda družstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4 |
|
DANA SCHMITTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen představenstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4 |
|
FRANTIŠEK HOLÁTKO
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen představenstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4 |
|
Ing. RADOSLAV KRAVÁČEK
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
předseda družstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
DANA SCHMITTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen představenstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
FRANTIŠEK HOLÁTKO
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen představenstva |
29.10.2015 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. Radoslav Kraváček
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
předseda družstva |
20.07.2012 |
Adresa: |
79604, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4 |
|
Dana Schmittová
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
člen představenstva |
20.07.2012 |
Adresa: |
79604, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4 |
|
František Holátko
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
člen představenstva |
20.07.2012 |
Adresa: |
79604, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4 |
|
Ing. RADOSLAV KRAVÁČEK
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
předseda družstva |
20.07.2012 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
DANA SCHMITTOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
člen představenstva |
20.07.2012 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
FRANTIŠEK HOLÁTKO
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
člen představenstva |
20.07.2012 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
František Holátko
|
Neaktivní
od 20.07.2012
|
člen představenstva |
12.11.2009 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Václava Špály, 3986/4 |
|
FRANTIŠEK HOLÁTKO
|
Neaktivní
od 20.07.2012
|
člen představenstva |
12.11.2009 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Jan Schmitt
|
Neaktivní
od 12.11.2009
|
člen představenstva |
27.06.2008 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Václava Špály, 3986/4 |
|
Ing. Radoslav Kraváček
|
Neaktivní
od 20.07.2012
|
předseda družstva |
27.06.2008 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986/4 |
|
Ing. Karel Vejlupek
|
Neaktivní
od 20.07.2012
|
člen představenstva |
27.06.2008 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986/4 |
|
Jan Schmitt
|
Neaktivní
od 12.11.2009
|
člen představenstva |
27.06.2008 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. RADOSLAV KRAVÁČEK
|
Neaktivní
od 20.07.2012
|
předseda družstva |
27.06.2008 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. KAREL VEJLUPEK
|
Neaktivní
od 20.07.2012
|
člen představenstva |
27.06.2008 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. Radoslav Kraváček
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
předseda družstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 4 |
|
Ing. Karel Vejlupek
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
člen představenstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 4 |
|
Jan Schmitt
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
člen představenstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Václava Špály, 4 |
|
Ing. RADOSLAV KRAVÁČEK
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
předseda družstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. KAREL VEJLUPEK
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
člen představenstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Jan Schmitt
|
Neaktivní
od 27.06.2008
|
člen představenstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. Karel Vejlupek
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
člen představenstva |
17.08.2002 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 4 |
|
Miloslav Charvát
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
člen představenstva |
17.08.2002 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 4 |
|
Ing. KAREL VEJLUPEK
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
člen představenstva |
17.08.2002 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Miloslav Charvát
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
člen představenstva |
17.08.2002 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. Radoslav Kraváček
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
předseda |
31.10.2001 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 4 |
|
Ing. RADOSLAV KRAVÁČEK
|
Neaktivní
od 04.12.2004
|
předseda |
31.10.2001 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. Stanislav Bartoš
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
předseda |
26.02.1999 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 4 |
|
Ing. Stanislav Bartoš
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
předseda |
26.02.1999 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Ing. Karel Kadlec
|
Neaktivní
od 26.02.1999
|
předseda |
14.04.1998 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 4 |
|
Lenka Krajíčková
|
Neaktivní
od 17.08.2002
|
první místopředseda |
14.04.1998 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 4 |
|
Vlasta Přikrylová
|
Neaktivní
od 17.08.2002
|
druhý místopředseda |
14.04.1998 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 4 |
|
Ing. Karel Kadlec
|
Neaktivní
od 26.02.1999
|
předseda |
14.04.1998 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Lenka Krajíčková
|
Neaktivní
od 17.08.2002
|
první místopředseda |
14.04.1998 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|
Vlasta Přikrylová
|
Neaktivní
od 17.08.2002
|
druhý místopředseda |
14.04.1998 |
Adresa: |
79604, 24847755, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Václava Špály, 3986, 4, Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
|